Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Armin Reutershahn (ab 14.05.1996) (bis 30.06.1996) | 01.03.1960 | ||||
Friedhelm Funkel (bis 13.05.1996) | 10.12.1953 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bernd Dreher (bis 30.06.1996) | 02.11.1966 | |||
16 | Alexander Bade (bis 30.06.1998) | 25.08.1970 | |||
Abwehr | |||||
2 | Helmut Rahner (bis 30.06.1996) | 29.03.1971 | |||
3 | Jan Heintze (bis 30.06.1996) | 17.08.1963 | |||
4 | Stephan Paßlack (bis 30.06.1996) | 24.08.1970 | |||
5 | Heiko Peschke (bis 30.06.1997) | 18.09.1963 | |||
13 | Mustafa Dogan (bis 30.06.1996) | 01.01.1976 | |||
19 | Uwe Grauer (bis 30.06.1996) | 01.01.1970 | |||
30 | Jörg Oberländer (bis 30.06.1996) | 30.09.1964 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Slatko Jankow (bis 30.06.1996) | 07.06.1966 | |||
8 | Axel Jüptner (bis 31.10.1997) | 26.04.1969 | |||
10 | Horst Steffen (bis 30.06.1996) | 03.03.1969 | |||
12 | Sebastian Hahn (bis 30.06.1996) | 18.12.1975 | |||
14 | Marcus Wedau (bis 30.06.1998) | 31.12.1975 | |||
17 | Gerd Kühn (bis 31.12.1997) | 15.03.1968 | |||
20 | Michael Lusch (bis 30.06.1996) | 16.06.1964 | |||
26 | Jos Luhukay (bis 30.06.1996) | 13.06.1963 | |||
Sturm | |||||
7 | Günter Bittengel (bis 31.12.1996) | 14.07.1966 | |||
9 | John van Buskirk (bis 31.12.1998) | 13.04.1972 | |||
9 | Rainer Krieg (bis 31.12.1995) | 02.02.1968 | |||
11 | Heiko Laeßig (bis 30.06.1996) | 18.06.1968 | |||
18 | Erik Meijer (bis 30.06.1996) | 02.08.1969 | |||
29 | Marek Leśniak (ab 01.01.1996) (bis 30.06.1996) | 29.02.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.08.1995 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.09.1995 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |