Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Gores (bis 10.03.1997) | 05.09.1957 | ||||
Torwart | |||||
20 | Marc Petrick (bis 30.06.1997) | 19.04.1973 | |||
Abwehr | |||||
Helmut Gabriel (bis 31.10.1996) | 03.10.1968 | ||||
Willi Landgraf (bis 30.06.1996) | 29.08.1968 | ||||
Roman Geschlecht (bis 30.06.1996) | 28.12.1961 | ||||
2 | Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1999) | 07.04.1962 | |||
3 | Kristian Zedi (bis 30.06.1997) | 31.08.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Christian Dondera (bis 31.12.1996) | 25.01.1969 | ||||
Alois Schwartz (bis 30.06.1996) | 28.03.1967 | ||||
8 | Christian Schreier (bis 30.09.1996) | 04.02.1959 | |||
12 | Robert Ratkowski (bis 30.06.1997) | 03.08.1975 | |||
13 | Jürgen Margref (bis 30.06.1998) | 06.01.1969 | |||
15 | Dirk Helmig (bis 30.06.1999) | 03.05.1965 | |||
Sturm | |||||
Markus Wuckel (bis 30.06.1996) | 05.04.1967 | ||||
Stefan Thiele (bis 30.06.1996) | 06.10.1973 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 31.12.1995) | 31.03.1964 | ||||
9 | Wolfram Klein (bis 30.06.1998) | 08.09.1968 | |||
10 | Jörg Beyel (ab 01.10.1995) (bis 30.06.1997) | 02.10.1969 | |||
17 | Oliver Grein (bis 30.06.1997) | 03.09.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.09.1995 16:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.10.1995 20:00 Uhr |
1 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |