Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Reinders (bis 09.06.1997) | 19.01.1955 | ||||
Joachim Steffens (bis 30.06.1996) | 24.07.1950 | ||||
Torwart | |||||
Daniel Fröhlich (bis 30.06.1998) | 13.08.1972 | ||||
Ingo Saager (bis 30.06.1997) | 26.11.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Steffen Hammermüller (bis 30.06.2000) | 25.06.1966 | ||||
Steffen Ziffert (bis 30.06.1998) | 25.08.1964 | ||||
Jens Kahdemann (bis 30.06.1997) | 05.08.1974 | ||||
Jens Thiemig (bis 30.06.1997) | 21.01.1967 | ||||
Rico Pellmann (bis 30.06.1997) | 08.10.1970 | ||||
Frank Nierlich (bis 30.06.1996) | 11.05.1972 | ||||
Jörg Wunderlich (bis 30.06.1996) | 09.06.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Vidmantas Vysniauskas (bis 30.06.1998) | 15.09.1969 | ||||
Torsten Feetz (bis 31.12.1997) | 01.12.1967 | ||||
Kay-Uwe Jendrossek (bis 30.06.1996) | 25.10.1971 | ||||
Dennis Arbeiter (bis 30.06.1996) | |||||
Antoni Jeleń (bis 31.12.1995) | 13.06.1964 | ||||
5 | Frank Rietschel (bis 30.06.2003) | 04.03.1971 | |||
Sturm | |||||
Oleh Holowan (bis 30.06.1998) | 21.09.1971 | ||||
Marco Gräfe (bis 30.06.1997) | 23.09.1971 | ||||
Dirk Havel (bis 30.06.1997) | 11.10.1973 | ||||
Hans-Jörg Leitzke (bis 30.06.1996) | 27.12.1960 | ||||
Uwe Saalbach (bis 30.06.1996) | 04.09.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.09.1995 16:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |