Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martin Gröh (bis 31.12.1996) | 14.10.1953 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dr. Philipp Laux (bis 30.06.2000) | 25.01.1973 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Tuchel (bis 30.06.1998) | 29.08.1973 | ||||
Daniel Schmid (bis 30.06.1997) | 04.09.1976 | ||||
Dieter Märkle (bis 30.06.1997) | 15.06.1962 | ||||
Frank Ockert (bis 30.06.1997) | 08.11.1968 | ||||
Riza Ulusoy (bis 30.06.1997) | 20.03.1968 | ||||
Oliver Wölki (bis 30.06.1996) | 30.12.1970 | ||||
8 | Tamás Bódog (bis 30.06.2000) | 27.09.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Klaus Perfetto (bis 30.06.1997) | 13.09.1964 | ||||
Ralf Rueff (bis 30.06.1996) | 30.06.1968 | ||||
Grozdan Tokic (bis 30.06.1996) | 15.03.1970 | ||||
6 | Oliver Otto (bis 30.06.2001) | 21.11.1972 | |||
7 | Markus Pleuler (bis 30.06.2000) | 10.05.1970 | |||
Sturm | |||||
Roland Regenbogen (bis 30.06.1998) | 27.08.1975 | ||||
Harald Huber (bis 31.12.1995) | 19.12.1967 | ||||
Radomir Chýlek (bis 31.12.1995) | 26.03.1967 | ||||
11 | Dragan Trkulja (bis 30.06.2002) | 30.09.1964 | |||
20 | Sascha Rösler (bis 30.06.2001) | 28.10.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 24.08.1995 19:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |