Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schlappner (ab 12.03.1996) (bis 09.10.1997) | 22.05.1940 | ||||
Roland Dickgießer (ab 05.12.1995) (bis 11.03.1996) | 09.11.1960 | ||||
Hans-Günter Neues (ab 20.09.1995) (bis 04.12.1995) | 14.11.1950 | ||||
Uli Stielike (bis 19.09.1995) | 15.11.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Walter Pradt (bis 30.06.1996) | 12.04.1949 | ||||
Torwart | |||||
Marco Langner (bis 30.06.1997) | 08.05.1969 | ||||
Andreas Clauß (bis 30.06.1997) | 13.01.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Dennis Mackert (bis 31.12.1998) | 03.04.1977 | ||||
Jens Gerlach (bis 30.06.1997) | 03.07.1970 | ||||
Enrico Barth (bis 30.06.1997) | 06.10.1969 | ||||
Frank Scheuber (bis 30.06.1997) | 21.10.1969 | ||||
Andreas Wagenhaus (bis 31.12.1996) | 29.10.1964 | ||||
Michael Köpper (bis 31.10.1996) | 17.11.1966 | ||||
Zanko Zwetanow (bis 30.06.1996) | 06.01.1970 | ||||
Thomas Faulstich (bis 30.06.1996) | 31.03.1976 | ||||
Zamir Shpuza (bis 30.06.1996) | 26.06.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andrzej Kobylański (ab 22.10.1995) (bis 30.06.1997) | 31.07.1970 | ||||
Mirko Reichel (bis 30.06.1997) | 02.12.1970 | ||||
Norbert Hofmann (bis 30.06.1997) | 01.01.1972 | ||||
Jürgen Luginger (bis 30.06.1997) | 08.12.1967 | ||||
Fabrizio Hayer (bis 30.06.1997) | 11.05.1969 | ||||
Matthias Dehoust (bis 30.06.1997) | 14.12.1973 | ||||
Michael Zeyer (bis 30.06.1996) | 09.06.1968 | ||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1996) | 04.06.1957 | ||||
Manfred Schnalke (bis 30.06.1996) | 09.03.1965 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Epp (bis 30.06.1997) | 07.04.1968 | ||||
Uwe Hartenberger (bis 30.06.1997) | 01.02.1968 | ||||
Bjarki Gunnlaugsson (ab 01.01.1996) (bis 30.06.1997) | 06.03.1973 | ||||
Georgios Karagiannis (bis 30.06.1997) | 16.09.1975 | ||||
Dieter Eckstein (bis 30.06.1996) | 12.03.1964 | ||||
Timur Eroglu (bis 30.06.1996) | 22.03.1977 | ||||
Mariusz Andai (bis 30.06.1996) | 05.06.1978 | ||||
Jonathan Akpoborie (bis 31.12.1995) | 20.10.1968 | ||||
Danny Winkler (bis 17.12.1995) | 16.08.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.1995 20:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.09.1995 19:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.10.1995 14:00 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |