Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Damian Halata (ab 01.05.1996) (bis 30.06.1996) | 08.08.1962 | ||||
August Starek (bis 30.04.1996) | 16.02.1945 | ||||
Torwart | |||||
René Koslowski (bis 30.06.2000) | 09.07.1971 | ||||
Maik Kischko (bis 30.06.1997) | 07.07.1966 | ||||
26 | Gunnar Grundmann (bis 30.06.1997) | 01.11.1973 | |||
Abwehr | |||||
Matthias Lindner (bis 30.06.1997) | 05.10.1965 | ||||
Marco Förster (bis 30.06.1997) | 23.04.1976 | ||||
Holm Pinder (bis 30.06.1997) | 21.03.1971 | ||||
Dirk Oberritter (bis 30.06.1996) | 10.07.1972 | ||||
Frank Edmond (bis 30.06.1996) | 23.12.1966 | ||||
4 | Detlef Schößler (bis 30.06.1998) | 03.10.1963 | |||
22 | Ronald Werner (bis 30.06.2000) | 18.09.1963 | |||
27 | Marco Rose (bis 30.06.1998) | 11.09.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Uwe Trommer (bis 30.06.2004) | 29.03.1964 | ||||
Guido Hoffmann (bis 30.06.1997) | 20.12.1965 | ||||
Axel Wittke (bis 30.06.1997) | 25.03.1960 | ||||
Torsten Winkler (bis 30.06.1997) | 19.09.1970 | ||||
René Schmidt (bis 31.12.1996) | 30.10.1974 | ||||
Matthias Liebers (bis 30.06.1996) | 22.11.1958 | ||||
Alexander Opoku (bis 30.06.1996) | 31.08.1974 | ||||
3 | Nico Däbritz (bis 30.06.1998) | 26.08.1971 | |||
6 | Steffen Heidrich (bis 30.06.1998) | 19.07.1967 | |||
Sturm | |||||
Franklin Bittencourt (bis 30.06.1998) | 24.02.1969 | ||||
André Schuster (bis 31.10.1996) | 29.09.1975 | ||||
Daniel Bärwolf (bis 30.06.1996) | 13.05.1972 | ||||
Jürgen Rische (bis 03.12.1995) | 30.10.1970 | ||||
12 | Markus Wulftange (bis 30.06.1998) | 11.02.1967 | |||
18 | Ronny Kujat (bis 30.06.1998) | 05.08.1974 | |||
25 | Florian Weichert (bis 30.06.1998) | 28.01.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 19.09.1995 16:45 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |