Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Lorkowski (bis 19.10.1996) | 26.02.1955 | ||||
Torwart | |||||
Maik Wilde (bis 30.06.1998) | 14.08.1972 | ||||
Sven Schmidtke (bis 30.06.1996) | 01.02.1975 | ||||
Abwehr | |||||
Romas Mazeikis (bis 30.06.2000) | 28.04.1964 | ||||
Holger Behnert (bis 30.06.1998) | 31.10.1964 | ||||
Torben Hoffmann (bis 30.06.1997) | 27.10.1974 | ||||
Thorsten Grümmer (bis 30.06.1997) | 19.09.1965 | ||||
Ibrahim Türkmen (bis 30.06.1996) | 17.05.1973 | ||||
Frank Dalinger (bis 30.06.1996) | 18.11.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
André Golke (bis 30.06.1998) | 15.08.1964 | ||||
Michael Koch (bis 30.06.1998) | 27.09.1969 | ||||
Felix van der Steen (bis 30.06.1998) | 02.04.1967 | ||||
Krzysztof Hetmanski (bis 30.06.1997) | 15.07.1965 | ||||
Lars Kindgen (bis 30.06.1997) | 25.11.1971 | ||||
Thomas Möller (bis 30.06.1997) | 12.07.1967 | ||||
Timo Hempel (bis 30.06.1996) | 20.01.1973 | ||||
Carsten Hinrichsen (bis 30.06.1996) | 04.06.1968 | ||||
Jürgen Oelbeck (bis 30.06.1996) | 10.01.1971 | ||||
Torsten Flocken (bis 30.06.1996) | 18.07.1966 | ||||
Sturm | |||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1997) | 15.12.1963 | ||||
Markus Aerdken (bis 30.06.1997) | 05.12.1971 | ||||
Lutz Schwerinski (bis 31.12.1996) | 18.02.1966 | ||||
Sascha Hagen (bis 30.06.1996) | 10.03.1977 | ||||
Aly Dia (ab 01.08.1995) (bis 31.12.1995) | 20.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |