Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Toppmöller (bis 30.06.1999) | 12.08.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ralf Zumdick (bis 31.12.1999) | 10.05.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uwe Gospodarek (bis 30.06.1998) | 06.08.1973 | |||
21 | Thomas Ernst (bis 31.12.2000) | 23.12.1967 | |||
31 | Stefan Wächter (bis 30.06.2000) | 20.04.1978 | |||
Abwehr | |||||
3 | Torsten Kracht (bis 30.06.1999) | 04.10.1967 | |||
5 | Tomasz Wałdoch (bis 30.06.1999) | 10.05.1971 | |||
12 | Christian Herrmann (bis 30.06.1997) | 16.01.1966 | |||
13 | Max Eberl (bis 30.06.1997) | 21.09.1973 | |||
19 | Mathias Jack (bis 30.06.1997) | 15.02.1969 | |||
22 | Thomas Reis (bis 30.06.1999) | 04.10.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Thomas Stickroth (bis 30.06.1999) | 13.04.1965 | |||
6 | Peter Peschel (bis 30.06.1997) | 26.01.1972 | |||
7 | Kai Michalke (bis 30.06.1999) | 05.04.1976 | |||
10 | Dariusz Wosz (bis 30.06.1998) | 08.06.1969 | |||
16 | Filip Tapalovic (bis 30.06.1996) | 22.10.1976 | |||
17 | Frank Heinemann (bis 30.06.1996) | 08.01.1965 | |||
24 | Þórður Guðjónsson (bis 30.06.1997) | 14.10.1973 | |||
24 | Andreas Wieczorek (bis 30.06.1996) | 14.01.1974 | |||
30 | Andrzej Rudy (bis 30.06.1996) | 15.10.1965 | |||
31 | Thorsten Schmugge (bis 30.06.1996) | 13.10.1971 | |||
Sturm | |||||
Delron Buckley (bis 30.06.1996) | 07.12.1977 | ||||
8 | Peter Közle (bis 30.06.1997) | 18.11.1967 | |||
9 | Henryk Bałuszyński (bis 30.06.1998) | 15.07.1972 | |||
11 | Eric Wynalda (bis 31.12.1995) | 09.06.1969 | |||
13 | Yves Gaugler (bis 30.06.1996) | 10.06.1969 | |||
18 | Roland Wohlfarth (bis 31.12.1997) | 11.01.1963 | |||
23 | Holger Aden (bis 30.06.1996) | 25.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.1995 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |