Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Mühlenberg (ab 01.12.1995) (bis 19.10.1997) | 23.04.1949 | ||||
Heiko Flottmann (bis 30.11.1995) | 22.02.1957 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Brunn (bis 30.06.2000) | 20.11.1967 | ||||
Matthew McKenna (bis 30.06.1996) | 20.11.1973 | ||||
Abwehr | |||||
Marc Bury (bis 30.06.2000) | 26.08.1977 | ||||
Rainer Goda (bis 30.06.1999) | 23.09.1977 | ||||
Mirko Baschetti (bis 30.06.1998) | 02.12.1971 | ||||
Nico Fehlhauer (bis 30.06.1997) | 13.08.1975 | ||||
Daniel Scheinhardt (bis 30.06.1996) | 25.10.1970 | ||||
Martin Kollenberg (bis 31.12.1995) | 13.06.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Lars Schiersand (bis 30.06.2000) | 14.02.1975 | ||||
Mark Burton (bis 30.06.1998) | 18.05.1974 | ||||
Wolfgang Schütte (bis 30.06.1996) | 24.01.1974 | ||||
Holger Karp (bis 30.06.1996) | 26.03.1971 | ||||
Igor Bulanow (bis 30.06.1996) | 15.11.1963 | ||||
Roland Twyrdy (bis 30.06.1996) | 21.08.1969 | ||||
Ralf Heskamp (bis 30.06.1996) | 22.09.1965 | ||||
Stefan Bernholt (bis 30.06.1996) | 18.09.1976 | ||||
Jörg Freybott (bis 30.06.1996) | 01.08.1972 | ||||
Jens Pax (bis 30.06.1996) | 02.09.1976 | ||||
Sturm | |||||
Sven Simonsen (bis 30.06.1998) | 28.11.1969 | ||||
Ralf Balzis (bis 30.06.1996) | 31.07.1965 | ||||
Senad Adilovic (bis 30.06.1996) | 01.06.1968 | ||||
Peter Bachmann (bis 30.06.1996) | 23.12.1970 | ||||
Kai Lammert (bis 30.06.1996) | 03.12.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.1995 20:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |