Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Entenmann (bis 01.09.1997) | 25.09.1943 | ||||
Torwart | |||||
1 | Goran Ćurko (bis 30.06.1997) | 21.08.1968 | |||
Abwehr | |||||
Uwe Schneider (bis 30.06.1998) | 28.08.1971 | ||||
Kemal Halat (bis 30.06.1998) | 05.07.1971 | ||||
Carsten Keuler (bis 31.12.1997) | 30.08.1971 | ||||
6 | Frank Baumann (bis 30.06.1999) | 29.10.1975 | |||
8 | Henning Bürger (bis 30.06.1999) | 16.12.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Christian Möckel (bis 30.06.1998) | 06.04.1973 | ||||
Timo Rost (bis 30.06.1998) | 29.08.1978 | ||||
Cheriffe Toure (bis 30.06.1998) | 13.01.1981 | ||||
Ivica Simunec (bis 30.06.1998) | 09.01.1968 | ||||
Christian Hassa (bis 31.12.1997) | 03.10.1976 | ||||
5 | Peter Knäbel (bis 30.06.1998) | 02.10.1966 | |||
7 | Michael Wiesinger (bis 30.06.1999) | 27.12.1972 | |||
10 | Marc Oechler (bis 30.06.1999) | 11.02.1968 | |||
24 | Armin Störzenhofecker (bis 30.06.2000) | 29.04.1965 | |||
Sturm | |||||
Jürgen Falter (bis 30.06.1998) | 02.08.1971 | ||||
Vits Rimkus (bis 30.06.1997) | 21.06.1973 | ||||
Peter Jenkner (bis 30.06.1997) | 05.02.1975 | ||||
Mirza Golubica (bis 30.06.1997) | 18.05.1965 | ||||
Andras Tölcseres (bis 30.06.1997) | 28.11.1974 | ||||
9 | Markus Kurth (bis 30.06.1999) | 30.07.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 09.08.1996 19:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.08.1996 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |