Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Saftig (ab 11.03.1997) (bis 25.08.1997) | 23.01.1952 | ||||
Manfred Lorenz (ab 03.03.1997) (bis 10.03.1997) | 26.08.1948 | ||||
Wolfgang Frank (bis 02.03.1997) | 21.02.1951 | ||||
Torwart | |||||
Stephan Kuhnert (bis 30.06.1999) | 07.09.1960 | ||||
1 | Dimo Wache (bis 30.06.2010) | 01.11.1973 | |||
Abwehr | |||||
Helmut Gabriel (ab 01.11.1996) (bis 30.06.1998) | 03.10.1968 | ||||
Lars Meyer (bis 30.06.1997) | 14.05.1974 | ||||
Hendrik Weiss (bis 30.06.1997) | 31.07.1965 | ||||
3 | Uwe Stöver (bis 30.06.1999) | 08.02.1967 | |||
4 | Jürgen Klopp (bis 27.02.2001) | 16.06.1967 | |||
5 | Peter Neustädter (bis 31.12.2004) | 16.02.1966 | |||
21 | Miroslav Tanjga (bis 30.06.1999) | 22.07.1964 | |||
24 | Marek Lemsalu (bis 30.06.1997) | 24.11.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
Markus Kreuz (bis 30.11.1997) | 29.04.1977 | ||||
Abderrahim Ouakili (bis 30.11.1997) | 12.12.1970 | ||||
Bruno Akrapović (bis 30.06.1997) | 26.09.1967 | ||||
Aleksandr Karataev (bis 30.06.1997) | 22.11.1973 | ||||
Michael Osei (bis 30.06.1997) | 15.09.1971 | ||||
6 | Lars Schmidt (bis 30.06.1999) | 13.09.1965 | |||
8 | Torsten Lieberknecht (bis 30.06.2002) | 01.08.1973 | |||
11 | Christian Hock (bis 30.06.2003) | 11.04.1970 | |||
12 | Steffen Herzberger (bis 30.06.2000) | 21.09.1969 | |||
15 | Adrian Spyrka (bis 30.06.2002) | 01.08.1967 | |||
Sturm | |||||
Luiz Antônio (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1998) | 30.11.1970 | ||||
Gustav Policella (bis 30.06.1997) | 14.09.1975 | ||||
7 | Sven Demandt (bis 30.06.2001) | 13.02.1965 | |||
9 | Marco Grevelhörster (bis 30.06.1999) | 26.04.1970 | |||
16 | Stipan Jakic (bis 30.06.2001) | 03.05.1978 | |||
20 | Guido Erhard (bis 30.06.1998) | 06.10.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 09.08.1996 19:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |