Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph Franke (bis 07.09.2000) | 20.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Weißflog (bis 30.06.1998) | 12.10.1956 | ||||
Ralph Kircheis (bis 30.06.1998) | 14.01.1967 | ||||
Jens Schmidt (bis 30.06.1997) | 03.04.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Torsten Bittermann (bis 30.06.1999) | 03.02.1968 | ||||
Ingo Hertzsch (bis 15.12.1997) | 22.07.1977 | ||||
3 | Thomas Laudeley (bis 30.06.2001) | 18.11.1966 | |||
19 | Marco Franke (bis 30.06.2001) | 20.01.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Sven Köhler (bis 30.06.2001) | 24.02.1966 | ||||
André Krasselt (bis 30.06.1999) | 08.03.1976 | ||||
Richard Culek (bis 30.06.1998) | 01.04.1974 | ||||
Lutz Wienhold (bis 30.06.1998) | 15.09.1965 | ||||
Michael Ballack (bis 30.06.1997) | 26.09.1976 | ||||
Mario Neuhäuser (bis 30.06.1997) | 08.11.1963 | ||||
Jens Wahl (bis 31.12.1996) | 24.07.1966 | ||||
10 | Kay-Uwe Jendrossek (bis 30.06.1999) | 25.10.1971 | |||
13 | Hendrik Liebers (bis 30.06.1999) | 18.12.1975 | |||
Sturm | |||||
Amir Osmanović (bis 31.12.1997) | 07.06.1970 | ||||
Ilija Aračić (bis 30.06.1997) | 15.11.1970 | ||||
8 | Mirko Ullmann (bis 30.06.2000) | 12.06.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |