Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Ehrmantraut (ab 01.12.1996) (bis 07.12.1998) | 11.12.1955 | ||||
Dragoslav Stepanović (bis 30.11.1996) | 30.08.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ramon Berndroth (bis 30.06.1997) | 24.03.1952 | ||||
Rudi Bommer (ab 01.12.1996) (bis 28.02.1997) | 19.08.1957 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oka Nikolov (bis 30.06.2013) | 25.05.1974 | |||
23 | Sven Schmitt (bis 30.06.2001) | 27.12.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Uwe Bindewald (bis 30.06.1998) | 13.08.1968 | |||
4 | Dietmar Roth (bis 30.06.1997) | 16.09.1963 | |||
5 | Petar Chubtschew (ab 01.12.1996) (bis 30.06.2001) | 26.02.1964 | |||
14 | Mirko Dickhaut (bis 30.06.1997) | 11.01.1971 | |||
15 | Kachaber Zchadadse (bis 30.06.1997) | 07.09.1968 | |||
18 | Alexander Kutschera (ab 01.01.1997) (bis 30.06.2001) | 21.03.1968 | |||
18 | Steffen Menze (bis 30.11.1996) | 28.01.1969 | |||
20 | Zvezdan Pejovic (bis 30.06.1997) | 28.10.1966 | |||
21 | Slobodan Komljenovic (bis 30.06.1997) | 02.01.1971 | |||
27 | Carsten Hennig (bis 30.06.1997) | 06.11.1976 | |||
29 | Burhanettin Kaymak (bis 30.06.1998) | 25.08.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Maurizio Gaudino (bis 30.06.1997) | 12.12.1966 | ||||
8 | Ralf Weber (bis 30.06.2001) | 31.05.1969 | |||
12 | René Beuchel (bis 30.06.1997) | 31.07.1973 | |||
13 | Matthias Dworschak (bis 31.12.1996) | 08.04.1974 | |||
14 | Marco Rossi (bis 30.06.1997) | 09.09.1964 | |||
16 | Olaf Janßen (bis 16.04.2000) | 08.10.1966 | |||
17 | Oliver Bunzenthal (bis 30.06.1997) | 15.11.1972 | |||
18 | Thorsten Flick (bis 18.10.1998) | 22.08.1976 | |||
19 | Michael König (bis 30.06.1997) | 08.03.1974 | |||
24 | Alexander Schur (ab 16.11.1996) (bis 30.06.2006) | 23.07.1971 | |||
28 | Rudi Bommer (bis 30.06.1997) | 19.08.1957 | |||
29 | Oscar Corrochano (bis 30.06.1997) | 06.09.1976 | |||
32 | Patrick Glöckner (bis 30.06.1997) | 18.11.1976 | |||
Sturm | |||||
9 | Urs Güntensperger (bis 30.06.1998) | 24.11.1967 | |||
11 | Johnny Ekström (bis 30.06.1997) | 05.03.1965 | |||
15 | Timo Reuter (bis 30.06.1997) | 17.07.1973 | |||
16 | Matthias Becker (bis 30.06.1997) | 19.04.1974 | |||
31 | Michael Guht (bis 30.06.1997) | 16.06.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 17:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.08.1996 15:30 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |