Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Linßen (bis 07.09.1998) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Ronny Teuber (bis 30.06.1997) | 01.09.1965 | ||||
1 | Adam Matysek (bis 05.08.1998) | 01.09.1968 | |||
Abwehr | |||||
Stefan Böger (bis 30.06.1997) | 01.06.1966 | ||||
Dirk Gellrich (bis 30.06.1997) | 12.09.1964 | ||||
3 | Rob Reekers (bis 30.06.2000) | 07.05.1966 | |||
4 | Dirk Konerding (bis 30.06.2005) | 27.02.1969 | |||
5 | Jens Tschiedel (bis 30.06.1999) | 05.08.1968 | |||
8 | Christian Meyer (bis 31.12.1999) | 24.12.1968 | |||
11 | Willi Landgraf (bis 30.06.1999) | 29.08.1968 | |||
25 | Frank Amankwah (bis 30.06.1997) | 29.12.1971 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Ellguth (bis 30.06.1998) | 28.08.1964 | ||||
Ruslan Romantschuk (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1998) | 12.10.1974 | ||||
Heiko Bonan (bis 30.06.1997) | 10.02.1966 | ||||
Volker Nenne (bis 30.06.1997) | 29.04.1970 | ||||
Ansgar Brinkmann (ab 06.09.1996) (bis 30.06.1997) | 05.07.1969 | ||||
6 | Dirk Flock (bis 18.08.1998) | 23.05.1972 | |||
14 | Wojchiech Choroba (bis 31.08.1999) | 03.05.1966 | |||
17 | Ralf Lewe (bis 30.06.2000) | 13.05.1969 | |||
Sturm | |||||
Vlado Papic (bis 30.06.1998) | 21.09.1968 | ||||
Boris Ekmeščić (bis 30.06.1997) | 10.11.1964 | ||||
9 | Dirk van der Ven (bis 30.06.1997) | 01.03.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |