Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Joachim Streich (ab 17.12.1996) (bis 30.06.1997) | 13.04.1951 | ||||
Gerd Schädlich (bis 11.12.1996) | 30.12.1952 | ||||
Torwart | |||||
Rainer Hoffmeister (bis 30.06.1998) | 22.09.1963 | ||||
Olegs Karavajevs (bis 30.06.1998) | 13.02.1961 | ||||
Dirk Meyer (bis 30.06.1998) | 18.09.1973 | ||||
Alexander Kunze (bis 30.06.1997) | 12.01.1971 | ||||
Abwehr | |||||
André Barylla (bis 30.06.2000) | 31.10.1967 | ||||
Peter Keller (bis 30.06.2000) | 22.06.1961 | ||||
Lars Hermel (bis 30.06.1998) | 28.09.1970 | ||||
Jan Seifert (bis 30.06.1998) | 14.10.1968 | ||||
Jens Härtel (bis 30.06.1998) | 07.06.1969 | ||||
Steffen Menze (ab 01.12.1996) (bis 30.06.1998) | 28.01.1969 | ||||
Sven Günther (bis 30.06.1998) | 22.02.1974 | ||||
Rene Groth (bis 30.06.1998) | 09.06.1972 | ||||
Murat Jasarević (bis 30.06.1998) | 18.03.1969 | ||||
Hans-Uwe Pilz (bis 30.06.1997) | 10.11.1958 | ||||
Bernd Tipold (bis 30.06.1997) | 31.07.1959 | ||||
René Troche (bis 30.06.1997) | 20.11.1977 | ||||
Mittelfeld | |||||
Torsten Viertel (bis 30.06.2000) | 16.09.1966 | ||||
Marcus Wieland (bis 30.06.1999) | 29.08.1974 | ||||
Sascha Lense (bis 30.06.1998) | 05.10.1974 | ||||
Sirko Pohl (bis 30.06.1998) | 19.02.1972 | ||||
René Hecker (bis 30.06.1997) | 07.12.1967 | ||||
Rico Glaubitz (bis 30.06.1997) | 10.04.1973 | ||||
Sturm | |||||
Carsten Klee (bis 30.06.1998) | 15.09.1970 | ||||
Danilo Kunze (bis 30.06.1998) | 29.06.1971 | ||||
Jörg Kirsten (bis 30.06.1997) | 18.10.1967 | ||||
Boris Lucic (bis 30.06.1997) | 07.03.1967 | ||||
Jacek Mencel (bis 30.06.1997) | 24.05.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 17:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.09.1996 15:00 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.10.1996 19:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |