Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhold Fanz (bis 22.12.1998) | 16.01.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Kost (bis 31.01.2000) | 13.05.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jörg Sievers (bis 30.06.2003) | 22.09.1965 | |||
Abwehr | |||||
Reinhard Stumpf (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1997) | 26.11.1961 | ||||
Mathias Kuhlmey (bis 30.06.1997) | 28.02.1966 | ||||
Frank Germann (bis 30.06.1997) | 26.08.1967 | ||||
Fahed Dermech (bis 30.06.1997) | 26.11.1966 | ||||
Uli Borowka (bis 31.12.1996) | 19.05.1962 | ||||
2 | Carsten Linke (bis 30.06.2003) | 19.09.1965 | |||
3 | Harald Gärtner (bis 30.06.2000) | 30.11.1968 | |||
6 | Jens Rasiejewski (bis 30.06.1999) | 01.01.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
Fabian Ernst (bis 30.06.1998) | 30.05.1979 | ||||
Christof Babatz (bis 30.06.1997) | 03.09.1974 | ||||
Elard Ostermann (bis 30.06.1997) | 15.10.1968 | ||||
Servet Atalan (bis 30.06.1997) | 01.01.1977 | ||||
Klaus Ottens (bis 30.06.1997) | 04.01.1966 | ||||
10 | Otto Addo (bis 30.06.1999) | 09.06.1975 | |||
11 | Dieter Hecking (ab 16.10.1996) (bis 30.06.1999) | 12.09.1964 | |||
19 | Volkan Arslan (bis 30.06.1999) | 29.08.1978 | |||
20 | Damian Brezina (bis 30.06.1999) | 08.11.1978 | |||
22 | Matthias Dworschak (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1999) | 08.04.1974 | |||
Sturm | |||||
Vladan Milovanović (bis 30.06.1998) | 07.07.1970 | ||||
Kreso Kovacec (bis 31.12.1997) | 20.07.1969 | ||||
Niclas Weiland (bis 30.06.1997) | 22.07.1972 | ||||
Leonardo Manzi (bis 30.06.1997) | 28.04.1969 | ||||
14 | Gerald Asamoah (bis 30.06.1999) | 03.10.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.10.1996 19:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |