Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Pagelsdorf (bis 30.06.1997) | 05.02.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Juri Schlünz (ab 30.06.1997) (bis 06.09.2000) | 27.07.1961 | ||||
Andreas Zachhuber (bis 05.03.1999) | 29.05.1962 | ||||
Torwart | |||||
15 | Martin Pieckenhagen (bis 30.06.1997) | 15.11.1971 | |||
26 | Perry Bräutigam (bis 30.06.2002) | 28.03.1963 | |||
Abwehr | |||||
3 | Christian Beeck (bis 30.06.1997) | 18.12.1971 | |||
4 | Marco Hinz (bis 30.06.1997) | 20.02.1974 | |||
5 | Uwe Ehlers (bis 30.06.2000) | 08.03.1975 | |||
16 | Thomas Gansauge (bis 31.12.1999) | 04.06.1970 | |||
17 | Heiko März (bis 31.12.1998) | 09.07.1965 | |||
25 | Marco Zallmann (bis 30.06.2001) | 17.11.1967 | |||
33 | Marko Rehmer (bis 30.06.1999) | 29.04.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Timo Lange (bis 30.06.2003) | 19.01.1968 | |||
6 | Thomas Ziemer (bis 30.06.1997) | 18.08.1969 | |||
7 | Martin Groth (bis 30.06.1998) | 20.10.1969 | |||
8 | Hilmar Weilandt (bis 30.06.2002) | 29.09.1966 | |||
9 | Toni Micevski (bis 30.06.1998) | 20.01.1970 | |||
10 | Matthias Breitkreutz (bis 15.09.1996) | 12.05.1971 | |||
12 | Radwan Yasser (bis 30.06.2002) | 22.04.1972 | |||
18 | André Hofschneider (bis 30.06.1997) | 10.06.1970 | |||
19 | Stefan Studer (bis 30.06.1998) | 30.01.1964 | |||
22 | Stefan Beinlich (bis 30.06.1997) | 13.01.1972 | |||
23 | Dirk Rehbein (bis 30.06.1997) | 14.08.1967 | |||
28 | Steffen Benthin (bis 30.06.1997) | 18.05.1970 | |||
Sturm | |||||
10 | Enrico Röver (bis 30.06.1998) | 30.09.1969 | |||
11 | Sławomir Chałaśkiewicz (bis 31.12.1997) | 29.11.1963 | |||
14 | Sergej Barbarez (bis 30.06.1998) | 17.09.1971 | |||
20 | Steffen Baumgart (bis 30.06.1998) | 05.01.1972 | |||
27 | Jonathan Akpoborie (bis 30.06.1997) | 20.10.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.1996 15:30 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.08.1996 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |