Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Edmund Becker (bis 12.01.2005) | 18.07.1956 | ||||
Torwart | |||||
Simon Jentzsch (bis 30.06.1997) | 04.05.1976 | ||||
Abwehr | |||||
Dubravko Kolinger (bis 30.06.1997) | 29.11.1975 | ||||
Tomislav Peric (bis 30.06.1997) | 13.11.1976 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dominique Eller (bis 30.06.2007) | 14.07.1976 | ||||
Martin Jung (bis 30.06.2001) | 11.09.1971 | ||||
Thomas Ollhoff (bis 30.06.2000) | 15.06.1975 | ||||
Christian Hurle (bis 30.06.2000) | 30.03.1977 | ||||
Jochen Hörner (bis 30.06.1999) | 18.05.1976 | ||||
Kristian Sprecakovic (bis 30.06.1999) | 12.06.1978 | ||||
Marc Burkart (bis 30.06.1999) | 09.08.1978 | ||||
Rainer Baumgart (bis 30.06.1998) | 23.08.1977 | ||||
Peter Jung (bis 30.06.1997) | 22.09.1968 | ||||
Timo Haas (bis 30.06.1997) | 08.02.1974 | ||||
Matthias Predojevic (bis 30.06.1997) | 14.11.1976 | ||||
Engin Süngül (bis 30.06.1997) | 04.12.1977 | ||||
Sturm | |||||
Christian Seeberger (bis 30.06.1997) | 28.01.1972 | ||||
Guido Streichsbier (bis 30.06.1997) | 21.10.1969 | ||||
Igli Tare (bis 30.06.1997) | 25.07.1973 | ||||
Mike Bodenstein (bis 30.06.1997) | 17.09.1978 | ||||
Markus Stock (bis 30.06.1997) | 08.06.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 16:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.09.1996 15:00 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.10.1996 19:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |