Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz-Josef Kneuper (bis 12.05.1997) | 31.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Adler (bis 30.06.2005) | 14.10.1967 | |||
Abwehr | |||||
Robert Nikolic (bis 30.06.1997) | 01.08.1968 | ||||
Günter Abel (bis 30.06.1997) | 14.01.1966 | ||||
3 | Björn Arens (bis 30.06.2000) | 29.09.1972 | |||
4 | Ivan Konjevic (bis 30.06.1999) | 09.02.1971 | |||
5 | Daniel Ciucă (bis 30.06.2002) | 01.06.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Carsten Marquardt (bis 30.06.1998) | 02.06.1967 | ||||
Martin Tilner (bis 30.06.1998) | 01.02.1964 | ||||
Dirk Spannuth (bis 30.06.1997) | 16.08.1967 | ||||
Thomas Pröpper (bis 30.06.1997) | 04.08.1970 | ||||
6 | Siegmar Bieber (bis 14.10.1999) | 04.01.1968 | |||
Sturm | |||||
Tino Milde (bis 30.06.1998) | 22.06.1972 | ||||
Ralf Sturm (bis 30.06.1997) | 18.10.1968 | ||||
Oliver Ebersbach (bis 30.06.1997) | 10.07.1969 | ||||
René Gottwald (bis 03.06.1997) | 30.01.1973 | ||||
7 | Achim Weber (bis 30.06.1999) | 11.03.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.1996 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |