Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 13.09.1998) | 31.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Peter Martin (bis 30.06.1999) | 21.12.1968 | |||
Abwehr | |||||
Martin Klinge (bis 30.06.1999) | 26.08.1977 | ||||
2 | Frank Bläker (bis 30.06.2002) | 15.11.1974 | |||
3 | Hilko Ristau (bis 30.06.1999) | 24.04.1974 | |||
4 | Andreas Teichmann (bis 30.06.2004) | 04.06.1970 | |||
5 | Mirko Stark (bis 30.06.1999) | 28.09.1973 | |||
6 | Stefan Fengler (bis 30.06.1999) | 02.04.1968 | |||
22 | Olaf Skok (bis 30.06.1999) | 31.07.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Yıldıray Baştürk (bis 30.06.1997) | 24.12.1978 | ||||
Mark Schierenberg (bis 30.06.1997) | 01.08.1972 | ||||
Michał Probierz (bis 30.06.1997) | 24.09.1972 | ||||
Marko Jedlicka (bis 30.06.1997) | 24.05.1969 | ||||
Miroslav Giruc (bis 31.12.1996) | 23.10.1972 | ||||
7 | Werner Kempkens (bis 30.06.2001) | 03.11.1969 | |||
10 | Frank Süs (bis 30.06.1998) | 04.12.1969 | |||
13 | Stefan Majek (bis 31.12.1998) | 15.04.1970 | |||
14 | Emil Hamar (bis 30.06.1998) | 20.03.1970 | |||
15 | Andre Gumprecht (bis 30.06.1998) | 26.12.1974 | |||
16 | Rainer Schümann (bis 30.06.1999) | 01.10.1977 | |||
17 | Marcus Hasecke (bis 30.06.1998) | 29.10.1976 | |||
Sturm | |||||
Ralf Balzis (bis 30.06.1997) | 31.07.1965 | ||||
Ahmet Dursun (bis 30.06.1997) | 25.01.1978 | ||||
8 | Sergio Allievi (bis 30.06.2000) | 17.01.1964 | |||
9 | Serhij Dichtjar (bis 30.06.2000) | 26.08.1975 | |||
11 | Marcus Feinbier (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1999) | 30.11.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.09.1996 15:00 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |