Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Armin Veh (bis 14.10.1997) | 01.02.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Günther Reichold (bis 30.06.2003) | 10.06.1965 | |||
1 | Andreas Menger (bis 30.06.1997) | 11.09.1972 | |||
Abwehr | |||||
Rainer Zietsch (bis 30.06.1998) | 21.11.1964 | ||||
Muhamed Preljević (bis 31.12.1997) | 16.06.1964 | ||||
Michael Hecht (bis 30.06.1997) | 27.04.1965 | ||||
Frank Schmidt (bis 31.12.1996) | 03.01.1974 | ||||
2 | Dieter Probst (bis 30.06.1999) | 04.02.1969 | |||
3 | Janos Radoki (bis 30.06.1999) | 07.03.1972 | |||
14 | Domenico Sbordone (bis 30.06.2001) | 03.09.1969 | |||
21 | Thomas Richter (bis 30.06.1997) | 01.11.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Godfried Aduobe (bis 30.06.1998) | 29.10.1975 | ||||
Almin Osmanagic (bis 30.06.1998) | 08.02.1967 | ||||
Roland Stein (bis 30.06.1997) | 19.01.1973 | ||||
Bernd Müller (bis 30.06.1997) | 25.04.1963 | ||||
5 | Markus Lotter (bis 30.06.1998) | 28.09.1970 | |||
8 | Jochen Weigl (bis 30.06.1998) | 21.04.1971 | |||
17 | Thomas Motzke (bis 31.12.1997) | 12.05.1968 | |||
Sturm | |||||
Alexander Dürr (bis 30.06.1998) | 04.02.1971 | ||||
Nikola Juricic (bis 30.06.1998) | 05.08.1970 | ||||
Harald Ebner (bis 30.06.1997) | 15.09.1964 | ||||
Heinrich Dumpert (bis 30.06.1997) | 26.04.1966 | ||||
9 | Frank Türr (bis 30.06.2002) | 16.09.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.1996 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.08.1996 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.10.1996 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |