Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Linz (bis 16.12.1997) | 04.01.1956 | ||||
Torwart | |||||
Stefan Hülswitt (bis 30.06.1999) | 13.08.1970 | ||||
Stefan Brasas (bis 30.06.1998) | 31.08.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Prus (ab 01.09.1996) (bis 30.06.1998) | 04.02.1968 | ||||
Andreas Helmer (bis 30.06.1998) | 25.02.1966 | ||||
Thomas Kluge (bis 30.06.1998) | 16.06.1966 | ||||
5 | Bernd Deters (bis 30.06.2000) | 18.08.1961 | |||
22 | Eckhard Vorholt (bis 30.06.2000) | 18.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Manfred Schulte (bis 30.06.2000) | 26.09.1966 | ||||
Holger Wehlage (bis 30.06.1998) | 03.07.1976 | ||||
Markus von Ahlen (bis 30.06.1998) | 01.01.1971 | ||||
Carsten Marell (bis 30.06.1998) | 08.09.1970 | ||||
Bernd Winter (bis 30.06.1998) | 24.07.1971 | ||||
Thomas Böttche (bis 30.06.1998) | 14.02.1965 | ||||
Lamine Conteh (bis 30.06.1997) | 17.01.1976 | ||||
Zbigniew Szewczyk (bis 30.06.1997) | 29.11.1967 | ||||
Alexej Kupzow (bis 30.06.1997) | 02.09.1977 | ||||
10 | Marko Myyry (bis 30.06.2000) | 15.11.1967 | |||
Sturm | |||||
Damir Bujan (bis 30.06.1999) | 29.03.1966 | ||||
Robert Thoben (bis 30.06.1999) | 17.11.1963 | ||||
Christian Claaßen (bis 30.06.1998) | 22.05.1969 | ||||
Alexander Ukrow (bis 30.06.1998) | 07.12.1970 | ||||
Mario Lau (bis 30.06.1997) | 06.08.1972 | ||||
Karsten Imort (bis 30.06.1997) | 07.07.1970 | ||||
Josef Menke (bis 30.06.1997) | 03.09.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.08.1996 15:30 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.10.1996 19:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |