Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Rapolder (ab 29.03.1997) (bis 12.11.2001) | 29.05.1958 | ||||
Klaus Schlappner (bis 09.10.1997) | 22.05.1940 | ||||
Günter Sebert (ab 10.10.1996) (bis 28.03.1997) | 29.05.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Eugen Hach (bis 30.06.1999) | 19.09.1960 | ||||
Torwart | |||||
Marco Langner (bis 30.06.1997) | 08.05.1969 | ||||
Andreas Clauß (bis 30.06.1997) | 13.01.1969 | ||||
Thorsten Müller (bis 30.06.1997) | 07.07.1975 | ||||
Abwehr | |||||
Maik Unfricht (ab 01.01.1997) (bis 30.06.2000) | 13.11.1979 | ||||
Dennis Mackert (bis 31.12.1998) | 03.04.1977 | ||||
Waldemar Ksienzyk (bis 30.06.1997) | 08.11.1963 | ||||
Frank Schön (ab 01.02.1997) (bis 30.06.1997) | 15.01.1971 | ||||
Jens Gerlach (bis 30.06.1997) | 03.07.1970 | ||||
Enrico Barth (bis 30.06.1997) | 06.10.1969 | ||||
Patrick Klyk (bis 30.06.1997) | 01.10.1975 | ||||
Frank Scheuber (bis 30.06.1997) | 21.10.1969 | ||||
Andreas Wagenhaus (bis 31.12.1996) | 29.10.1964 | ||||
Michael Köpper (bis 31.10.1996) | 17.11.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andrzej Kobylański (bis 30.06.1997) | 31.07.1970 | ||||
Mirko Reichel (bis 30.06.1997) | 02.12.1970 | ||||
Norbert Hofmann (bis 30.06.1997) | 01.01.1972 | ||||
Jürgen Luginger (bis 30.06.1997) | 08.12.1967 | ||||
Fabrizio Hayer (bis 30.06.1997) | 11.05.1969 | ||||
Niels Schlotterbeck (bis 30.06.1997) | 12.03.1967 | ||||
Thomas Richter (ab 16.10.1996) (bis 30.06.1997) | 29.06.1967 | ||||
Alois Schwartz (bis 30.06.1997) | 28.03.1967 | ||||
Matthias Dehoust (bis 30.06.1997) | 14.12.1973 | ||||
Mallam Yahaya (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1997) | 31.12.1974 | ||||
Sturm | |||||
Atilla Birlik (bis 30.06.1999) | 27.11.1977 | ||||
Thomas Epp (bis 30.06.1997) | 07.04.1968 | ||||
Uwe Hartenberger (bis 30.06.1997) | 01.02.1968 | ||||
Soner Uysal (bis 30.06.1997) | 24.08.1977 | ||||
Bjarki Gunnlaugsson (bis 30.06.1997) | 06.03.1973 | ||||
Frederick Commodore (bis 30.06.1997) | 07.08.1975 | ||||
Georgios Karagiannis (bis 30.06.1997) | 16.09.1975 | ||||
Marek Czakon (bis 31.12.1996) | 01.12.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.10.1996 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |