Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bruno Hübner (bis 30.06.1997) | 28.01.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rudolf Collet (bis 30.06.2000) | 20.08.1958 | ||||
Torwart | |||||
Steffen Vogler (bis 30.06.1999) | 17.06.1966 | ||||
Manfred Petz (bis 30.06.1997) | 05.05.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Alp Dalkilic (bis 30.06.2001) | 30.11.1971 | ||||
Mounir Zitouni (bis 30.06.1999) | 15.09.1970 | ||||
Michael Müller (bis 30.06.1998) | 04.04.1964 | ||||
Claus Junginger (bis 30.06.1997) | 15.09.1968 | ||||
3 | Frank Wilde (bis 30.06.2006) | 26.03.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
Richard Walz (bis 30.06.2001) | 24.08.1967 | ||||
Michael Sauer (bis 30.06.1998) | 07.09.1969 | ||||
Thomas Zampach (bis 30.06.1997) | 27.12.1969 | ||||
Tom Stohn (bis 30.06.1997) | 21.12.1968 | ||||
Guido Schäfer (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1997) | 14.09.1964 | ||||
Sturm | |||||
Nazir Saridogan (bis 30.06.2000) | 11.11.1977 | ||||
Bernhard Raab (bis 30.06.2000) | 17.03.1966 | ||||
Jan-Michael Marggraf (bis 30.06.1998) | 10.03.1969 | ||||
Thorsten Ott (bis 30.06.1998) | 18.06.1973 | ||||
Michael Ott (bis 31.12.1997) | 17.12.1971 | ||||
Thomas Reichenberger (bis 30.06.1997) | 14.10.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |