Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Charly Körbel (ab 30.10.1996) (bis 14.10.1997) | 01.12.1954 | ||||
Klaus Borchert (ab 20.10.1996) (bis 29.10.1996) | 05.10.1956 | ||||
Michael Lorkowski (bis 19.10.1996) | 26.02.1955 | ||||
Torwart | |||||
Maik Wilde (bis 30.06.1998) | 14.08.1972 | ||||
Thomas Richter (bis 30.06.1998) | 27.02.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Romas Mazeikis (bis 30.06.2000) | 28.04.1964 | ||||
Michael Köpper (ab 01.11.1996) (bis 30.06.1998) | 17.11.1966 | ||||
Holger Behnert (bis 30.06.1998) | 31.10.1964 | ||||
Torben Hoffmann (bis 30.06.1997) | 27.10.1974 | ||||
Jörn Schwinkendorf (bis 30.06.1997) | 27.01.1971 | ||||
Thorsten Grümmer (bis 30.06.1997) | 19.09.1965 | ||||
Jürgen Oelbeck (bis 30.06.1997) | 10.01.1971 | ||||
Mittelfeld | |||||
André Golke (bis 30.06.1998) | 15.08.1964 | ||||
Michael Koch (bis 30.06.1998) | 27.09.1969 | ||||
Stefan Siedschlag (ab 01.08.1996) (bis 30.06.1998) | 08.06.1977 | ||||
Felix van der Steen (bis 30.06.1998) | 02.04.1967 | ||||
Andreas Winkler (bis 30.06.1997) | 01.12.1969 | ||||
Krzysztof Hetmanski (bis 30.06.1997) | 15.07.1965 | ||||
Henrik Larsen (bis 30.06.1997) | 17.05.1966 | ||||
Lars Kindgen (bis 30.06.1997) | 25.11.1971 | ||||
Thomas Möller (bis 30.06.1997) | 12.07.1967 | ||||
Károly Szanyó (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1997) | 10.11.1973 | ||||
Sturm | |||||
Alexander Iaschwili (ab 01.12.1996) (bis 30.06.1997) | 23.10.1977 | ||||
Kay Stisi (ab 01.10.1996) (bis 30.06.1997) | 12.06.1971 | ||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1997) | 15.12.1963 | ||||
Alexander Löbe (ab 21.11.1996) (bis 30.06.1997) | 13.11.1972 | ||||
Markus Aerdken (bis 30.06.1997) | 05.12.1971 | ||||
Michael Schön (bis 30.06.1997) | 04.11.1974 | ||||
Lutz Schwerinski (bis 31.12.1996) | 18.02.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.08.1996 15:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |