Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hubert Hüring (bis 30.06.1997) | 27.05.1950 | ||||
Co-Trainer | |||||
Krzysztof Zając (bis 30.06.2000) | 25.02.1958 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Eilenberger (bis 31.12.1999) | 16.11.1965 | ||||
Hans Jörg Butt (bis 30.06.1997) | 28.05.1974 | ||||
Abwehr | |||||
Wiesław Cisek (bis 30.06.2001) | 02.01.1963 | ||||
Jörg-Uwe Klütz (bis 30.06.1999) | 27.07.1968 | ||||
Maciej Janiak (bis 30.06.1998) | 16.08.1975 | ||||
Arne Tammen (bis 30.06.1997) | 29.01.1972 | ||||
Lasse Sall (bis 30.06.1997) | 19.04.1973 | ||||
Jan Sievers (bis 30.06.1997) | 19.08.1967 | ||||
Goran Milosavljevic (bis 30.06.1997) | 11.04.1967 | ||||
Frank Claaßen (bis 31.12.1996) | 08.11.1967 | ||||
5 | Andrew Uwe (bis 30.06.1998) | 12.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Boll (bis 30.06.1999) | 06.08.1976 | ||||
Alexander Woloschin (bis 30.06.1999) | 04.04.1968 | ||||
Mirko Votava (ab 09.12.1996) (bis 30.06.1998) | 25.04.1956 | ||||
Carsten Cordes (bis 30.06.1998) | 19.09.1977 | ||||
Timo Ehle (bis 30.06.1998) | 02.11.1970 | ||||
Thomas Goch (bis 30.06.1998) | 04.10.1970 | ||||
Dariusz Szubert (bis 30.06.1997) | 31.10.1970 | ||||
Sven Bremer (bis 30.06.1997) | 02.06.1975 | ||||
Ralf Hilljegerdes (bis 30.06.1997) | 12.12.1975 | ||||
Stefan Lang (bis 30.06.1997) | 29.08.1966 | ||||
Sandi Valentincic (bis 30.06.1997) | 25.08.1967 | ||||
Patrick Zierott (bis 31.12.1996) | 25.06.1966 | ||||
Sturm | |||||
Collins Etebu (bis 31.12.1999) | 22.04.1970 | ||||
Horst Elberfeld (bis 30.06.1998) | 18.09.1974 | ||||
Jan Urban (bis 30.06.1997) | 14.05.1962 | ||||
Jacek Janiak (bis 30.06.1997) | 27.01.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 17.09.1996 17:15 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |