Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Reimann (bis 17.03.1998) | 24.12.1949 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uwe Zimmermann (bis 30.06.1999) | 11.02.1962 | |||
Abwehr | |||||
Matthias Maucksch (bis 30.06.1997) | 11.06.1969 | ||||
Oliver Lüttkenhaus (bis 30.06.1997) | 28.06.1971 | ||||
Ulf-Volker Probst (bis 30.06.1997) | 03.10.1964 | ||||
4 | Jann Jensen (bis 30.06.1998) | 22.02.1969 | |||
5 | Zoran Tomcic (bis 30.06.1998) | 26.02.1970 | |||
6 | Jens Keller (bis 30.06.1998) | 24.11.1970 | |||
8 | Holger Ballwanz (bis 30.06.2000) | 07.09.1967 | |||
15 | Peter Kleeschätzky (bis 30.06.1999) | 01.06.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Butrej (bis 30.06.1997) | 26.06.1968 | ||||
2 | Markus Kullig (bis 30.06.1998) | 04.11.1974 | |||
3 | Matthias Stammann (bis 30.06.1999) | 08.05.1968 | |||
10 | Chad Deering (bis 30.06.1998) | 02.09.1970 | |||
17 | Sven Ratke (bis 30.06.1998) | 03.01.1972 | |||
18 | Detlev Dammeier (bis 30.06.2000) | 18.10.1968 | |||
20 | Sead Kapetanović (bis 30.06.1999) | 21.01.1972 | |||
21 | Michael Spies (bis 30.06.1998) | 09.07.1965 | |||
Sturm | |||||
Petar Michtarski (bis 30.06.1997) | 15.07.1966 | ||||
7 | Roy Präger (bis 30.06.1999) | 22.09.1971 | |||
9 | Piotr Tyszkiewicz (bis 30.06.1998) | 04.09.1970 | |||
11 | Stefan Meissner (bis 30.06.1998) | 08.03.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.1996 15:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.08.1996 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |