Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Majewski (bis 30.06.1999) | 31.01.1956 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thorsten Reiß (bis 30.06.2016) | 11.08.1984 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Antes (bis 30.06.2001) | 08.10.1968 | ||||
Mirko Bitzer (bis 30.06.1998) | 05.04.1974 | ||||
Abwehr | |||||
Sven Neumann (bis 30.06.2006) | 10.08.1973 | ||||
Sascha Hildmann (bis 30.06.2000) | 07.04.1972 | ||||
Roger Lutz (bis 30.06.1999) | 15.07.1964 | ||||
Rüdiger Ziehl (bis 30.06.1998) | 26.10.1977 | ||||
Peter Kobel (bis 31.12.1997) | 09.06.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Berndt (bis 30.06.2000) | 14.12.1978 | ||||
Tobias Weis (bis 30.06.2000) | 18.11.1971 | ||||
Daniel Graf (bis 30.06.1998) | 03.08.1977 | ||||
Jörg Grubert (bis 30.06.1998) | 23.05.1978 | ||||
Stefan Caporaso (bis 30.06.1998) | 26.12.1974 | ||||
Sturm | |||||
Björn Kriegshäuser (bis 30.06.1999) | 07.10.1978 | ||||
Brandon Fonseca (bis 30.06.1999) | 13.10.1976 | ||||
Daniel Huss (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 04.10.1979 | ||||
Mahir Sahin (bis 30.06.1998) | 01.11.1979 | ||||
Frank Weber (bis 31.12.1997) | 23.02.1968 | ||||
Sascha Koch (bis 31.08.1997) | 15.03.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |