Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Felix Magath (ab 08.09.1997) (bis 17.07.1998) | 26.07.1953 | ||||
Willi Entenmann (bis 01.09.1997) | 25.09.1943 | ||||
Torwart | |||||
Sebastian Dürnagel (ab 01.01.1998) (bis 30.06.2003) | 02.03.1981 | ||||
Rainer Berg (bis 30.06.1998) | 21.08.1965 | ||||
Christoph Müller (bis 30.06.1998) | 19.06.1975 | ||||
1 | Andreas Hilfiker (bis 30.06.1999) | 11.02.1969 | |||
Abwehr | |||||
Uwe Schneider (bis 30.06.1998) | 28.08.1971 | ||||
Kemal Halat (bis 30.06.1998) | 05.07.1971 | ||||
Carsten Keuler (bis 31.12.1997) | 30.08.1971 | ||||
3 | Helmut Rahner (bis 30.06.1999) | 29.03.1971 | |||
6 | Frank Baumann (bis 30.06.1999) | 29.10.1975 | |||
8 | Henning Bürger (bis 30.06.1999) | 16.12.1969 | |||
15 | Markus Grasser (bis 30.06.2000) | 18.06.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
Christian Möckel (bis 30.06.1998) | 06.04.1973 | ||||
Timo Rost (bis 30.06.1998) | 29.08.1978 | ||||
Sven Löhner (bis 30.06.1998) | 12.01.1978 | ||||
Cheriffe Toure (bis 30.06.1998) | 13.01.1981 | ||||
Daniel Šmejkal (bis 30.06.1998) | 28.08.1970 | ||||
Roman Hogen (bis 30.06.1998) | 12.12.1970 | ||||
Ivica Simunec (bis 30.06.1998) | 09.01.1968 | ||||
Christian Hassa (bis 31.12.1997) | 03.10.1976 | ||||
Marc Fiechter (bis 31.12.1997) | 13.06.1975 | ||||
5 | Peter Knäbel (bis 30.06.1998) | 02.10.1966 | |||
7 | Michael Wiesinger (bis 30.06.1999) | 27.12.1972 | |||
10 | Marc Oechler (bis 30.06.1999) | 11.02.1968 | |||
12 | Thomas Richter (bis 30.11.1998) | 01.11.1970 | |||
24 | Armin Störzenhofecker (bis 30.06.2000) | 29.04.1965 | |||
27 | Thomas Ziemer (bis 09.11.2000) | 18.08.1969 | |||
Sturm | |||||
Jürgen Falter (bis 30.06.1998) | 02.08.1971 | ||||
9 | Markus Kurth (bis 30.06.1999) | 30.07.1973 | |||
20 | Martin Driller (bis 30.06.2000) | 02.01.1970 | |||
29 | Saša Ćirić (bis 30.06.1999) | 11.01.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.1997 19:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |