Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dirk Karkuth (bis 15.09.1998) | 09.01.1962 | ||||
Torwart | |||||
Denis Gilgemann (bis 30.06.1998) | 10.11.1975 | ||||
Georg Müller (bis 30.06.1998) | 15.04.1972 | ||||
12 | Harald Ebertz (bis 30.06.2001) | 18.05.1967 | |||
Abwehr | |||||
Matthias Sellmann (bis 30.06.2000) | 16.01.1973 | ||||
Patrick Klyk (bis 30.06.1999) | 01.10.1975 | ||||
Joachim Trautmann (bis 30.06.1999) | 16.08.1967 | ||||
Peter Eiden (bis 30.06.1998) | 31.08.1971 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jean-Philippe Séchet (bis 30.06.2000) | 15.07.1965 | ||||
Franz Weber (bis 31.12.1999) | 25.05.1965 | ||||
Paolo da Palma (bis 30.06.1999) | 18.03.1966 | ||||
Juan Carlos Corvalan (bis 30.06.1999) | 28.03.1978 | ||||
Dario Brose (bis 30.06.1999) | 27.01.1970 | ||||
Jürgen Luginger (bis 30.06.1998) | 08.12.1967 | ||||
Janne Lindberg (bis 30.06.1998) | 24.05.1966 | ||||
Alexander Leibrock (bis 30.06.1998) | 21.06.1975 | ||||
Kai-Uwe Schnell (bis 30.06.1998) | 14.12.1967 | ||||
Mario Nickeleit (bis 30.06.1998) | 30.09.1969 | ||||
Patrick Amrane (bis 30.06.1998) | 25.12.1973 | ||||
Yaw Ohemeng (bis 30.06.1998) | 01.10.1975 | ||||
26 | Stephen Musa (bis 30.06.2002) | 06.09.1974 | |||
Sturm | |||||
Branko Zibert (bis 30.06.2000) | 14.07.1968 | ||||
Angelo Donato (bis 30.06.1998) | 06.02.1977 | ||||
Markus Wuckel (bis 31.12.1997) | 05.04.1967 | ||||
8 | Sambo Choji (bis 30.06.2002) | 13.03.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.1997 19:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.1997 19:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |