Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Fuchs (bis 11.05.1999) | 25.10.1948 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Schmidt (bis 30.06.2002) | 31.07.1971 | |||
21 | André Lenz (bis 30.06.2001) | 19.11.1973 | |||
Abwehr | |||||
Stéphane Molnar (bis 30.06.1999) | 27.08.1973 | ||||
Daniel Scheinhardt (bis 30.06.1998) | 25.10.1970 | ||||
André Winkhold (bis 30.06.1998) | 04.03.1962 | ||||
Ulrich Harde (bis 30.06.1998) | 26.02.1968 | ||||
Frank Klemmer (bis 30.06.1998) | 12.03.1971 | ||||
Raphael Küff (bis 30.06.1998) | 20.10.1979 | ||||
Markus Matros (bis 30.06.1998) | 30.03.1977 | ||||
Pascal Schaepkens (bis 30.06.1998) | 01.08.1979 | ||||
4 | Michael Zimmermann (bis 30.06.2000) | 23.01.1972 | |||
18 | Henri Heeren (bis 30.06.2003) | 25.10.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Bluhm (bis 30.06.1999) | 21.12.1973 | ||||
Thomas Lasser (bis 30.06.1999) | 25.10.1969 | ||||
Günter Breitzke (bis 30.06.1998) | 29.06.1967 | ||||
Alexander Morton (bis 30.06.1998) | 23.10.1976 | ||||
10 | Erwin Vanderbroeck (bis 30.06.2000) | 21.03.1968 | |||
12 | Dino Hoffmann (bis 30.06.1999) | 31.05.1977 | |||
19 | Dennis Ibrahim (ab 20.11.1997) (bis 30.06.1999) | 24.12.1974 | |||
28 | Ben Manga (bis 30.06.2000) | 11.02.1974 | |||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Mario Krohm (bis 30.06.1999) | 02.06.1967 | ||||
Tobias Lenneper (bis 30.06.1999) | 28.09.1977 | ||||
Marco Lochen (bis 30.06.1998) | 16.08.1975 | ||||
Stefan Thiele (bis 30.06.1998) | 06.10.1973 | ||||
16 | Stephan Lämmermann (bis 30.06.2003) | 10.07.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.1997 19:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.1997 19:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.12.1997 19:30 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |