Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Werner Friese (bis 30.06.2001) | 30.03.1946 | ||||
Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 21.10.2000) | 24.10.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Hermann (bis 16.02.2003) | 22.03.1952 | ||||
Roland Koch (bis 31.10.2000) | 28.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Rüdiger Vollborn (bis 30.06.1999) | 12.02.1963 | |||
23 | Dirk Heinen (bis 31.12.1999) | 03.12.1970 | |||
31 | Jörg Schmadtke (bis 30.06.1998) | 16.03.1964 | |||
Abwehr | |||||
2 | Robert Kovač (bis 30.06.2001) | 06.04.1974 | |||
3 | Markus Happe (bis 05.12.1999) | 11.02.1972 | |||
4 | Christian Wörns (bis 30.06.1998) | 10.05.1972 | |||
5 | Jens Nowotny (bis 30.06.2006) | 11.01.1974 | |||
6 | Boris Živković (bis 30.06.2003) | 15.11.1975 | |||
19 | Jan Heintze (bis 30.06.1999) | 17.08.1963 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Niko Kovač (bis 30.06.1999) | 15.10.1971 | |||
8 | René Rydlewicz (bis 14.10.1997) | 18.07.1973 | |||
10 | Emerson (bis 30.06.2000) | 04.04.1976 | |||
12 | Adam Ledwon (bis 30.06.1999) | 15.01.1974 | |||
13 | Bent Skammelsrud (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 18.05.1966 | |||
16 | Martin Frydek (bis 30.06.1998) | 09.03.1969 | |||
17 | Hans-Peter Lehnhoff (bis 30.06.1999) | 12.07.1963 | |||
20 | Dirk Lottner (bis 31.10.1998) | 04.03.1972 | |||
21 | Andreas Neuendorf (bis 31.12.1997) | 09.02.1975 | |||
22 | Stefan Beinlich (bis 30.06.2000) | 13.01.1972 | |||
25 | Thorsten Nehrbauer (bis 30.06.1998) | 12.01.1978 | |||
26 | Thorsten Wittek (bis 30.06.1998) | 31.12.1976 | |||
28 | Carsten Ramelow (bis 30.06.2008) | 20.03.1974 | |||
29 | Markus Zuraski (bis 30.06.1998) | 20.03.1977 | |||
30 | Manuel Cardoni (bis 30.06.1998) | 22.09.1972 | |||
Sturm | |||||
9 | Ulf Kirsten (bis 30.06.2003) | 04.12.1965 | |||
11 | Erik Meijer (bis 30.06.1999) | 02.08.1969 | |||
14 | Markus Feldhoff (bis 30.06.1998) | 29.08.1974 | |||
15 | Paulo Rink (bis 30.06.1999) | 21.02.1973 | |||
24 | Sebastian Helbig (bis 30.06.1998) | 25.04.1977 | |||
27 | Thomas Reichenberger (bis 31.12.1999) | 14.10.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 19:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.1997 19:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.12.1997 19:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.12.1997 19:45 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |