Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Rausch (ab 01.04.1998) (bis 09.11.1998) | 27.02.1940 | ||||
Norbert Meier (ab 30.11.1997) (bis 31.03.1998) | 20.09.1958 | ||||
Hannes Bongartz (bis 29.11.1997) | 03.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
20 | Robert Enke (bis 30.06.1999) | 24.08.1977 | |||
Abwehr | |||||
2 | Thomas Kastenmaier (bis 30.06.1998) | 31.05.1966 | |||
3 | Michael Klinkert (bis 30.06.2000) | 07.07.1968 | |||
4 | Patrik Andersson (bis 30.06.1999) | 18.08.1971 | |||
12 | Stephan Paßlack (bis 30.06.1998) | 24.08.1970 | |||
14 | Morten Pedersen (bis 30.06.1998) | 12.04.1972 | |||
17 | Hubert Fournier (bis 31.12.1997) | 03.09.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Christian Hochstätter (bis 30.06.1998) | 19.10.1963 | |||
6 | Ioan Lupescu (bis 30.06.1998) | 09.12.1968 | |||
7 | Karlheinz Pflipsen (bis 30.06.1999) | 31.10.1970 | |||
8 | Peter Wynhoff (bis 30.06.1999) | 29.10.1968 | |||
10 | Stefan Effenberg (bis 30.06.1998) | 02.08.1968 | |||
13 | Martin Schneider (bis 30.06.1999) | 24.11.1968 | |||
15 | Marcel Witeczek (bis 30.06.1998) | 18.10.1968 | |||
16 | Chiquinho (bis 30.06.2000) | 21.03.1974 | |||
19 | Thomas Hoersen (bis 30.06.1998) | 11.01.1972 | |||
21 | Markus Hausweiler (bis 30.06.2005) | 15.04.1976 | |||
22 | Marcel Ketelaer (bis 30.06.2000) | 03.11.1977 | |||
27 | Sven Lintjens (bis 30.06.1998) | 05.10.1976 | |||
28 | Valandi Anagnostou (bis 30.06.1998) | 15.08.1975 | |||
Sturm | |||||
9 | Andrzej Juskowiak (bis 30.06.1998) | 03.11.1970 | |||
11 | Jörgen Pettersson (bis 30.06.1999) | 29.09.1975 | |||
18 | Marco Villa (bis 30.06.1998) | 18.07.1978 | |||
23 | Andrij Woronin (bis 30.06.2000) | 21.07.1979 | |||
26 | Per Pedersen (ab 01.10.1997) (bis 30.06.1998) | 30.03.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.1997 19:30 Uhr |
5 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |