Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harry Rath (bis 30.03.1999) | 01.02.1956 | ||||
Torwart | |||||
Kai Hillmann (bis 30.06.2000) | 11.10.1977 | ||||
Robert Reschke (bis 30.06.1998) | 23.10.1975 | ||||
Abwehr | |||||
Olaf Backasch (bis 30.06.2000) | 04.10.1965 | ||||
Thomas Schwöbel (bis 30.06.2000) | 28.07.1967 | ||||
Jörg Weber (bis 30.06.1999) | 21.11.1968 | ||||
Sascha Geister (bis 30.06.1998) | 07.11.1973 | ||||
Mittelfeld | |||||
Badri Danelia (bis 30.06.2003) | 02.01.1967 | ||||
Jörg Bartz (bis 30.06.2000) | 19.06.1965 | ||||
Ulf Wiemer (bis 30.06.2000) | 03.11.1970 | ||||
Björn Kremser (bis 30.06.2000) | 02.03.1974 | ||||
Mike Klenge (bis 30.06.1999) | 18.08.1968 | ||||
Maik Schulz (bis 30.06.1998) | 10.01.1968 | ||||
László Takács (bis 28.02.1998) | 19.10.1976 | ||||
Sturm | |||||
Frank Bartz (bis 30.06.2000) | 19.06.1965 | ||||
Silvio Schade (bis 30.06.2000) | 16.12.1967 | ||||
Dennis Mielke (bis 30.06.2000) | 12.07.1978 | ||||
Andy Wagner (bis 30.06.1999) | 30.10.1974 | ||||
Boniface Okafor (bis 30.06.1998) | 15.01.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |