Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Linßen (bis 07.09.1998) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
1 | Adam Matysek (bis 05.08.1998) | 01.09.1968 | |||
25 | Dirk Langerbein (bis 31.08.1999) | 09.09.1971 | |||
Abwehr | |||||
Josip Rasic (bis 30.06.2000) | 12.10.1978 | ||||
3 | Rob Reekers (bis 30.06.2000) | 07.05.1966 | |||
4 | Dirk Konerding (bis 30.06.2005) | 27.02.1969 | |||
5 | Jens Tschiedel (bis 30.06.1999) | 05.08.1968 | |||
8 | Christian Meyer (bis 31.12.1999) | 24.12.1968 | |||
11 | Willi Landgraf (bis 30.06.1999) | 29.08.1968 | |||
12 | Marian Hodulik (bis 30.06.1999) | 26.11.1979 | |||
13 | Janosch Dziwior (bis 30.06.1999) | 19.09.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Ellguth (bis 30.06.1998) | 28.08.1964 | ||||
Sven Bremer (bis 30.06.1998) | 02.06.1975 | ||||
Ruslan Romantschuk (bis 30.06.1998) | 12.10.1974 | ||||
6 | Dirk Flock (bis 18.08.1998) | 23.05.1972 | |||
10 | Uwe Weidemann (bis 30.06.1999) | 14.06.1963 | |||
14 | Wojchiech Choroba (bis 31.08.1999) | 03.05.1966 | |||
16 | Frank Scharpenberg (bis 31.12.1999) | 30.11.1971 | |||
17 | Ralf Lewe (bis 30.06.2000) | 13.05.1969 | |||
23 | Mike Schürmann (bis 30.06.1999) | 25.08.1972 | |||
Sturm | |||||
Alexander Löbe (bis 31.12.1998) | 13.11.1972 | ||||
Angelo Vier (bis 30.06.1998) | 23.04.1972 | ||||
Vlado Papic (bis 30.06.1998) | 21.09.1968 | ||||
Soner Uysal (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 24.08.1977 | ||||
20 | David Wagner (bis 30.06.1999) | 19.10.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 14.08.1997 18:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |