Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Enver Marić (bis 30.06.1998) | 23.04.1948 | ||||
Trainer | |||||
Enver Marić (ab 11.05.1998) (bis 30.06.1998) | 23.04.1948 | ||||
Uli Maslo (ab 18.09.1997) (bis 10.05.1998) | 06.07.1938 | ||||
Rudolf Wójtowicz (bis 16.09.1997) | 09.06.1956 | ||||
Torwart | |||||
22 | Frank Juric (bis 30.06.1999) | 28.10.1973 | |||
42 | Thorsten Walther (bis 30.06.1998) | 20.09.1972 | |||
Abwehr | |||||
Rudolf Zedi (bis 30.06.2002) | 31.08.1974 | ||||
Adiele Echendu (bis 30.06.1998) | 17.11.1978 | ||||
Holger Fach (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 06.09.1962 | ||||
2 | Marc Beckers (bis 30.06.1999) | 19.10.1973 | |||
3 | Paweł Bocian (bis 31.08.1999) | 09.04.1973 | |||
4 | Kristian Zedi (bis 30.06.1999) | 31.08.1974 | |||
6 | Darko Dražić (bis 30.06.1998) | 17.01.1963 | |||
9 | Christian Beeck (bis 30.06.1999) | 18.12.1971 | |||
19 | Mathias Jack (bis 30.06.1999) | 15.02.1969 | |||
27 | Jörg Bach (bis 30.06.1998) | 20.11.1965 | |||
Mittelfeld | |||||
Mike Rietpietsch (bis 30.06.1998) | 26.03.1974 | ||||
Gleb Panferow (bis 30.06.1998) | 29.05.1970 | ||||
Rodrigo Vieira (bis 30.06.1998) | 08.09.1975 | ||||
8 | Lars Unger (bis 30.06.1999) | 30.09.1972 | |||
10 | Igor Dobrowolski (bis 30.06.1999) | 27.08.1967 | |||
14 | Harald Katemann (bis 29.06.1999) | 07.07.1972 | |||
18 | Guido Jörres (bis 30.06.2002) | 07.03.1974 | |||
18 | Thorsten Judt (bis 30.06.1998) | 30.06.1971 | |||
25 | Robert Niestroj (bis 12.11.1998) | 02.12.1974 | |||
28 | Rudi Istenic (bis 30.06.1999) | 10.01.1971 | |||
36 | Dennis Ibrahim (bis 19.11.1997) | 24.12.1974 | |||
41 | Mario Tolkmitt (bis 30.06.1998) | 30.10.1970 | |||
Sturm | |||||
Ganiyu Shittu (bis 31.12.2000) | 22.12.1979 | ||||
Tibor Jančula (bis 30.06.1998) | 16.06.1969 | ||||
Róbert Kociš (bis 31.12.1997) | 27.12.1973 | ||||
11 | Marek Leśniak (bis 30.06.1999) | 29.02.1964 | |||
11 | Stefan Trienekens (bis 30.06.1998) | 21.08.1970 | |||
17 | Igli Tare (bis 30.06.1999) | 25.07.1973 | |||
29 | Mac Younga-Mouhani (bis 31.12.1997) | 01.08.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |