Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Walter Junghans (bis 30.06.1998) | 26.10.1958 | ||||
Trainer | |||||
Bernd Schuster (bis 30.06.1998) | 22.12.1959 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Wiesner (bis 30.06.1998) | 20.02.1967 | ||||
23 | Andreas Wessels (bis 30.06.1999) | 06.07.1964 | |||
Abwehr | |||||
Hans-Jörg Schneider (bis 30.06.2002) | 22.01.1966 | ||||
Markus Kranz (bis 30.06.1999) | 04.08.1969 | ||||
Oliver Westerbeek (bis 30.06.1999) | 08.02.1966 | ||||
Nico Niedziella (bis 30.06.1999) | 31.05.1970 | ||||
Daniel Majstorović (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 05.04.1977 | ||||
René Hahn (bis 30.06.1998) | 01.08.1975 | ||||
18 | Matthias Mink (bis 30.06.1999) | 31.07.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Hajrudin Catic (bis 30.06.2000) | 23.03.1975 | ||||
Rainer Schütterle (bis 30.06.1999) | 21.03.1966 | ||||
Olaf Renn (bis 30.06.1999) | 12.10.1969 | ||||
Ales Turk (bis 30.06.1999) | 15.07.1972 | ||||
Heiko Scholz (ab 01.01.1998) (bis 16.11.1998) | 07.01.1966 | ||||
Charles Akonnor (bis 30.06.1998) | 12.03.1974 | ||||
Dirk de Wit (bis 30.06.1998) | 09.06.1971 | ||||
Jürgen Niggemann (bis 30.06.1998) | 04.01.1962 | ||||
3 | Marco Zernicke (bis 30.06.2000) | 05.12.1969 | |||
20 | Ivica Grlić (bis 30.06.2000) | 06.08.1975 | |||
Sturm | |||||
Thomas Brdaric (bis 30.06.1999) | 23.01.1975 | ||||
Christoph Dengel (bis 30.06.1998) | 20.01.1974 | ||||
Edgar Schmitt (bis 30.06.1998) | 29.04.1963 | ||||
Rainer Krieg (bis 30.06.1998) | 02.02.1968 | ||||
13 | Mac Younga-Mouhani (ab 01.01.1998) (bis 30.06.2000) | 01.08.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.1997 19:30 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |