Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Pagelsdorf (bis 17.09.2001) | 05.02.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Armin Reutershahn (bis 22.10.2003) | 01.03.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Richard Golz (bis 30.06.1998) | 05.06.1968 | |||
22 | Hans Jörg Butt (bis 30.06.1998) | 28.05.1974 | |||
28 | Saša Ilić (bis 30.06.2000) | 05.09.1970 | |||
Abwehr | |||||
3 | Andrej Panadić (ab 01.01.1998) (bis 27.01.2002) | 09.03.1969 | |||
3 | Thomas Vogel (bis 30.06.1998) | 01.03.1967 | |||
4 | Ingo Hertzsch (ab 16.12.1997) (bis 30.06.2003) | 22.07.1977 | |||
5 | Paweł Wojtala (bis 31.08.1998) | 27.10.1972 | |||
15 | Stefan Böger (bis 30.06.1999) | 01.06.1966 | |||
16 | Michael Molata (bis 30.06.1998) | 10.02.1973 | |||
24 | Josip Šimunić (ab 01.11.1997) (bis 30.06.1998) | 18.02.1978 | |||
25 | Stefan Schnoor (bis 30.06.1998) | 18.04.1971 | |||
26 | Allan Jepsen (bis 30.06.1998) | 04.07.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Thomas Gravesen (bis 30.06.2000) | 11.03.1976 | |||
6 | Andreas Zeyer (bis 30.06.1998) | 09.06.1968 | |||
7 | Sven Kmetsch (bis 30.06.1998) | 13.08.1970 | |||
10 | Rodolfo Cardoso (bis 31.12.1997) | 17.10.1968 | |||
11 | Hasan Salihamidžić (bis 30.06.1998) | 01.01.1977 | |||
13 | Andreas Fischer (bis 30.06.2001) | 20.10.1964 | |||
17 | Martin Safirow (bis 31.12.1997) | 26.12.1973 | |||
18 | Markus Schopp (bis 31.12.1997) | 22.02.1974 | |||
20 | Bernd Hollerbach (bis 30.06.2004) | 08.12.1969 | |||
21 | Harald Spörl (bis 06.12.2000) | 31.10.1966 | |||
33 | Christof Babatz (bis 30.06.1999) | 03.09.1974 | |||
36 | Özkan Gümüş (bis 30.06.1998) | 24.08.1977 | |||
Sturm | |||||
8 | Jacek Dembiński (ab 20.08.1997) (bis 31.12.2000) | 20.12.1969 | |||
9 | Karsten Bäron (bis 30.06.1998) | 24.04.1973 | |||
12 | André Breitenreiter (bis 31.12.1997) | 02.10.1973 | |||
17 | Tony Yeboah (ab 20.09.1997) (bis 31.12.2001) | 06.06.1966 | |||
19 | Soner Uysal (bis 31.12.1997) | 24.08.1977 | |||
27 | Matthias Reincke (bis 30.06.1998) | 23.12.1971 | |||
30 | Dirk Weetendorf (bis 31.12.1998) | 01.10.1972 | |||
32 | Marek Trejgis (bis 30.06.1999) | 04.03.1975 | |||
37 | Robertas Poškus (bis 30.06.1998) | 05.05.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.1997 19:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |