Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhold Fanz (bis 22.12.1998) | 16.01.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Kost (bis 31.01.2000) | 13.05.1969 | ||||
Torwart | |||||
Raphael Schäfer (bis 30.06.1998) | 30.01.1979 | ||||
1 | Jörg Sievers (bis 30.06.2003) | 22.09.1965 | |||
26 | Heinz Müller (bis 30.06.2001) | 30.05.1978 | |||
Abwehr | |||||
Bernd Eigner (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 01.05.1972 | ||||
2 | Carsten Linke (bis 30.06.2003) | 19.09.1965 | |||
3 | Harald Gärtner (bis 30.06.2000) | 30.11.1968 | |||
4 | Bastian Reinhardt (bis 30.06.2000) | 19.11.1975 | |||
6 | Jens Rasiejewski (bis 30.06.1999) | 01.01.1975 | |||
13 | Sven Fischer (bis 30.06.1999) | 07.01.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
Radenko Vukelic (bis 30.06.1999) | 03.06.1975 | ||||
Fabian Ernst (bis 30.06.1998) | 30.05.1979 | ||||
Tobias Dietrich (bis 30.06.1998) | 30.12.1971 | ||||
Hakan Biçici (bis 30.06.1998) | 01.08.1970 | ||||
10 | Otto Addo (bis 30.06.1999) | 09.06.1975 | |||
11 | Dieter Hecking (bis 30.06.1999) | 12.09.1964 | |||
16 | Markus Kreuz (ab 01.12.1997) (bis 30.06.2000) | 29.04.1977 | |||
19 | Volkan Arslan (bis 30.06.1999) | 29.08.1978 | |||
20 | Damian Brezina (bis 30.06.1999) | 08.11.1978 | |||
22 | Matthias Dworschak (bis 30.06.1999) | 08.04.1974 | |||
23 | Fabian Gerber (bis 30.06.1999) | 28.11.1979 | |||
Sturm | |||||
Vladan Milovanović (bis 30.06.1998) | 07.07.1970 | ||||
Kreso Kovacec (bis 31.12.1997) | 20.07.1969 | ||||
11 | Babacar N'Diaye (ab 01.01.1998) (bis 12.01.2003) | 12.12.1973 | |||
14 | Gerald Asamoah (bis 30.06.1999) | 03.10.1978 | |||
18 | Jürgen Degen (ab 01.12.1997) (bis 31.12.1998) | 07.11.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.1997 19:30 Uhr |
5 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.09.1997 19:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.12.1997 19:30 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |