Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd vom Bruch (bis 04.10.1998) | 19.08.1941 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Adler (bis 30.06.2005) | 14.10.1967 | |||
Abwehr | |||||
Jiannis Giaslanis (bis 30.06.1998) | 25.12.1971 | ||||
3 | Björn Arens (bis 30.06.2000) | 29.09.1972 | |||
4 | Ivan Konjevic (bis 30.06.1999) | 09.02.1971 | |||
5 | Daniel Ciucă (bis 30.06.2002) | 01.06.1966 | |||
22 | Peter Quallo (bis 30.06.2000) | 02.10.1971 | |||
Mittelfeld | |||||
Dennis Weiland (bis 30.06.1998) | 30.08.1974 | ||||
Carsten Marquardt (bis 30.06.1998) | 02.06.1967 | ||||
Arne Hoffart (bis 30.06.1998) | 06.12.1973 | ||||
Frank Roth (bis 30.06.1998) | 17.09.1972 | ||||
Martin Tilner (bis 30.06.1998) | 01.02.1964 | ||||
6 | Siegmar Bieber (bis 14.10.1999) | 04.01.1968 | |||
8 | Jörg Lipinski (bis 30.06.2002) | 31.10.1967 | |||
15 | Teo Rus (bis 30.06.2000) | 30.04.1974 | |||
18 | Gerd Kühn (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1999) | 15.03.1968 | |||
Sturm | |||||
Michael Jide Olugbodi (bis 31.12.1999) | 29.11.1977 | ||||
Olumide Agoye (bis 31.12.1998) | 19.01.1976 | ||||
Gustav Policella (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 14.09.1975 | ||||
Niclas Weiland (bis 30.06.1998) | 22.07.1972 | ||||
Tino Milde (bis 30.06.1998) | 22.06.1972 | ||||
7 | Achim Weber (bis 30.06.1999) | 11.03.1969 | |||
17 | Jörg Beyel (bis 30.06.2000) | 02.10.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 14.08.1997 19:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |