Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Volker Finke (bis 30.06.2007) | 24.03.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karsten Neitzel (bis 30.06.2007) | 17.12.1967 | ||||
Achim Sarstedt (bis 30.06.2007) | 02.10.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Boško Bošković (bis 30.06.1998) | 12.01.1969 | |||
23 | Dietmar Hummel (bis 30.06.1998) | 20.10.1973 | |||
24 | Timo Reus (bis 30.06.2005) | 02.05.1974 | |||
Abwehr | |||||
Michael Frontzeck (bis 19.01.1999) | 26.03.1964 | ||||
Thomas Herz (bis 30.06.1998) | 10.02.1976 | ||||
2 | Daniel Schumann (bis 30.06.2005) | 13.02.1977 | |||
4 | Torben Hoffmann (bis 30.06.1999) | 27.10.1974 | |||
5 | Jörn Schwinkendorf (bis 30.06.1999) | 27.01.1971 | |||
6 | Steffen Korell (bis 30.06.2000) | 27.10.1971 | |||
13 | Stefan Müller (bis 30.06.2005) | 08.03.1974 | |||
17 | Boubacar Diarra (bis 30.06.2007) | 15.07.1979 | |||
20 | Damir Burić (bis 30.06.1999) | 07.07.1964 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Zoubaïer Baya (bis 30.06.2001) | 15.05.1971 | |||
10 | Lewan Kobiaschwili (ab 01.01.1998) (bis 30.06.2003) | 10.07.1977 | |||
11 | Marco Weißhaupt (bis 30.06.2001) | 24.06.1972 | |||
12 | Ralf Kohl (bis 30.06.2001) | 28.10.1965 | |||
14 | Miran Pavlin (bis 31.08.1999) | 08.10.1971 | |||
19 | Andreas Bornemann (bis 30.06.1998) | 15.09.1971 | |||
28 | Marouene Guezmir (bis 30.06.1998) | 06.03.1974 | |||
30 | Ali Güneş (bis 30.06.2000) | 23.11.1978 | |||
Sturm | |||||
Marco Buchheit (bis 30.06.1998) | 12.01.1977 | ||||
9 | Alexander Iaschwili (ab 01.10.1997) (bis 30.06.2007) | 23.10.1977 | |||
18 | Mehdi Ben Slimane (bis 30.06.2000) | 05.01.1973 | |||
22 | Uwe Wassmer (bis 30.06.1999) | 22.01.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.1997 19:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |