Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 13.09.1998) | 31.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
Christian Maly (bis 30.06.1999) | 20.01.1975 | ||||
1 | Peter Martin (bis 30.06.1999) | 21.12.1968 | |||
23 | Christoph Jacob (bis 30.06.1998) | 27.02.1978 | |||
Abwehr | |||||
Martin Klinge (bis 30.06.1999) | 26.08.1977 | ||||
2 | Frank Bläker (bis 30.06.2002) | 15.11.1974 | |||
3 | Hilko Ristau (bis 30.06.1999) | 24.04.1974 | |||
4 | Andreas Teichmann (bis 30.06.2004) | 04.06.1970 | |||
5 | Mirko Stark (bis 30.06.1999) | 28.09.1973 | |||
6 | Stefan Fengler (bis 30.06.1999) | 02.04.1968 | |||
18 | Frank Schön (bis 30.06.1998) | 15.01.1971 | |||
21 | Stefan Blank (bis 30.06.1998) | 10.03.1977 | |||
22 | Olaf Skok (bis 30.06.1999) | 31.07.1969 | |||
24 | Arthur Matlik (bis 30.06.1998) | 02.09.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Werner Kempkens (bis 30.06.2001) | 03.11.1969 | |||
10 | Frank Süs (bis 30.06.1998) | 04.12.1969 | |||
13 | Stefan Majek (bis 31.12.1998) | 15.04.1970 | |||
14 | Sergej Korobka (bis 30.06.1999) | 13.02.1975 | |||
14 | Emil Hamar (bis 30.06.1998) | 20.03.1970 | |||
15 | Andre Gumprecht (bis 30.06.1998) | 26.12.1974 | |||
16 | Rainer Schümann (bis 30.06.1999) | 01.10.1977 | |||
17 | Marcus Hasecke (bis 30.06.1998) | 29.10.1976 | |||
19 | Guðni Helgason (ab 16.10.1997) (bis 05.06.1998) | 16.07.1976 | |||
20 | Cetin Aydin (bis 30.06.2000) | 10.06.1976 | |||
30 | Thorsten Schmugge (ab 01.12.1997) (bis 30.06.1998) | 13.10.1971 | |||
Sturm | |||||
8 | Sergio Allievi (bis 30.06.2000) | 17.01.1964 | |||
9 | Serhij Dichtjar (bis 30.06.2000) | 26.08.1975 | |||
11 | Marcus Feinbier (bis 30.06.1999) | 30.11.1969 | |||
25 | Souleyman Sané (bis 30.06.1999) | 26.02.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 14.08.1997 19:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |