Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Entenmann (ab 02.10.1997) (bis 30.06.1998) | 25.09.1943 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 01.10.1997) | 30.01.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Harry Deutinger (bis 01.04.2004) | 13.02.1947 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jürgen Wittmann (bis 30.06.2001) | 14.08.1966 | |||
22 | Udo Mai (bis 30.06.2000) | 29.07.1967 | |||
27 | Peter Sirch (bis 30.06.2002) | 30.12.1961 | |||
Abwehr | |||||
Carsten Keuler (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1999) | 30.08.1971 | ||||
Tobias Hager (bis 30.06.1998) | 13.08.1973 | ||||
2 | Alexander Strehmel (bis 21.01.2004) | 20.03.1968 | |||
4 | Ralf Bucher (bis 30.06.2009) | 06.04.1972 | |||
6 | Jörg Bergen (bis 30.06.2001) | 27.06.1966 | |||
15 | Arne Tammen (bis 30.06.2000) | 29.01.1972 | |||
21 | Björn Hertl (bis 30.06.2001) | 10.08.1976 | |||
24 | Ivica Vladimir (bis 30.06.2000) | 25.01.1965 | |||
Mittelfeld | |||||
Matthias Lust (bis 30.06.1999) | 27.04.1970 | ||||
Stephan Täuber (bis 30.06.1998) | 08.10.1966 | ||||
Matthew Okoh (bis 30.06.1998) | 19.05.1972 | ||||
Thomas Radlspeck (bis 30.06.1998) | 16.11.1972 | ||||
Stefan Reich (bis 30.06.1998) | 02.02.1968 | ||||
Reto Buchner (bis 30.06.1998) | 13.01.1979 | ||||
Albert Gröber (bis 31.12.1997) | 26.04.1967 | ||||
5 | Matthias Zimmermann (bis 30.06.2005) | 14.09.1970 | |||
7 | Dirk Hofmann (bis 30.06.2001) | 06.06.1969 | |||
8 | Peter Zeiler (bis 30.06.2001) | 08.10.1970 | |||
10 | Markus Oberleitner (bis 30.06.2001) | 16.08.1973 | |||
11 | Jochen Seitz (bis 30.06.2000) | 11.10.1976 | |||
16 | Andreas Hartig (bis 30.06.2000) | 17.10.1970 | |||
Sturm | |||||
Abdelaziz Ahanfouf (bis 30.06.1999) | 14.01.1978 | ||||
Skerdilaid Curri (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 06.10.1975 | ||||
9 | Altin Rraklli (bis 30.06.2002) | 17.07.1970 | |||
14 | Alfonso García (bis 30.06.2001) | 24.10.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |