Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Schaaf (bis 09.05.1999) | 30.04.1961 | ||||
Torwart | |||||
Jens Jaschob (bis 31.12.1998) | 19.01.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Matthias Plump (bis 31.12.1999) | 30.11.1978 | ||||
Jens Lellek (bis 30.06.1999) | 31.01.1968 | ||||
Günter Brandstätter (bis 30.06.1999) | 29.07.1976 | ||||
Kai Achilles (bis 30.06.1998) | 18.09.1975 | ||||
Mittelfeld | |||||
Paul Stalteri (bis 30.06.2000) | 18.10.1977 | ||||
Uwe Harttgen (bis 31.12.1999) | 06.07.1964 | ||||
Christoph Dabrowski (bis 30.06.1999) | 01.07.1978 | ||||
Thomas Penshorn (bis 30.06.1999) | 27.08.1977 | ||||
Mike Barten (bis 30.06.1998) | 20.11.1973 | ||||
Marco Hegerfeld (bis 30.06.1998) | 07.04.1974 | ||||
Dieter Frey (bis 31.12.1997) | 31.10.1972 | ||||
Hendrik Völzke (bis 31.12.1997) | 22.03.1975 | ||||
16 | Danny Fütterer (bis 30.06.2005) | 28.08.1975 | |||
Sturm | |||||
Frank Kiesel (bis 30.06.1999) | 26.08.1977 | ||||
Antoine Mbassa-Kone (bis 30.06.1998) | 16.01.1975 | ||||
Stefan Borchardt (bis 30.06.1998) | 06.03.1973 | ||||
Sören Seidel (bis 31.12.1997) | 10.10.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 15:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |