Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
René Müller (bis 30.04.1999) | 11.02.1959 | ||||
Trainer | |||||
Sigfried Held (bis 30.06.1998) | 07.08.1942 | ||||
Damian Halata (ab 08.10.1997) (bis 30.06.1998) | 08.08.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
Joachim Steffens (bis 29.08.1999) | 24.07.1950 | ||||
Torwart | |||||
René Koslowski (bis 30.06.2000) | 09.07.1971 | ||||
1 | Antonio Ananijew (bis 30.06.1998) | 08.05.1965 | |||
16 | Boris Jovanovic (bis 31.12.1998) | 23.07.1972 | |||
Abwehr | |||||
Thorsten Görke (bis 30.06.2002) | 22.09.1976 | ||||
Norman Loose (bis 30.06.1999) | 10.01.1980 | ||||
Gunnar Sauer (bis 30.06.1998) | 11.06.1964 | ||||
Tomas Ziukas (bis 30.06.1998) | 02.12.1970 | ||||
2 | Frank Edmond (bis 30.06.1999) | 23.12.1966 | |||
4 | Detlef Schößler (bis 30.06.1998) | 03.10.1963 | |||
5 | Matthias Maucksch (bis 30.06.1998) | 11.06.1969 | |||
7 | Torsten Jülich (bis 30.06.2003) | 01.12.1974 | |||
19 | Reimund Mimuß (bis 30.06.2000) | 12.01.1977 | |||
20 | Mario Kern (bis 30.06.1998) | 16.08.1969 | |||
21 | Ulf Mehlhorn (bis 30.06.1998) | 21.06.1968 | |||
22 | Ronald Werner (bis 30.06.2000) | 18.09.1963 | |||
27 | Marco Rose (bis 30.06.1998) | 11.09.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Uwe Trommer (bis 30.06.2004) | 29.03.1964 | ||||
Maik Kunze (bis 30.06.2000) | 08.03.1977 | ||||
Daniel Küttner (bis 30.06.1999) | 03.03.1973 | ||||
Nico Bernhardt (bis 30.06.1999) | 14.08.1976 | ||||
Marco Kurth (bis 30.06.1998) | 18.08.1978 | ||||
Thomas Möller (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 12.07.1967 | ||||
3 | Nico Däbritz (bis 30.06.1998) | 26.08.1971 | |||
6 | Steffen Heidrich (bis 30.06.1998) | 19.07.1967 | |||
7 | Ivica Bancic (bis 31.12.1999) | 29.10.1971 | |||
8 | Thomas Rath (bis 30.06.1999) | 26.07.1970 | |||
17 | Matthias Dehoust (bis 30.06.1998) | 14.12.1973 | |||
23 | Alexander Opoku (bis 30.06.1998) | 31.08.1974 | |||
Sturm | |||||
Franklin Bittencourt (bis 30.06.1998) | 24.02.1969 | ||||
Roland Wohlfarth (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 11.01.1963 | ||||
11 | Henri Fuchs (bis 30.06.1998) | 23.06.1970 | |||
12 | Markus Wulftange (bis 30.06.1998) | 11.02.1967 | |||
18 | Ronny Kujat (bis 30.06.1998) | 05.08.1974 | |||
25 | Florian Weichert (bis 30.06.1998) | 28.01.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 14.08.1997 18:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.1997 19:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |