Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Charly Körbel (bis 14.10.1997) | 01.12.1954 | ||||
Torwart | |||||
Frank Böse (bis 30.06.2001) | 14.02.1969 | ||||
Maik Wilde (bis 30.06.1998) | 14.08.1972 | ||||
Thomas Richter (bis 30.06.1998) | 27.02.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Romas Mazeikis (bis 30.06.2000) | 28.04.1964 | ||||
Sven Tramm (bis 31.12.1999) | 02.10.1978 | ||||
Michael Köpper (bis 30.06.1998) | 17.11.1966 | ||||
Holger Behnert (bis 30.06.1998) | 31.10.1964 | ||||
Torsten Fröhling (bis 30.06.1998) | 24.08.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dirk Bremser (bis 30.06.1999) | 01.10.1965 | ||||
Oliver Schweißing (bis 30.06.1999) | 03.03.1971 | ||||
André Golke (bis 30.06.1998) | 15.08.1964 | ||||
Michael Koch (bis 30.06.1998) | 27.09.1969 | ||||
Stefan Siedschlag (bis 30.06.1998) | 08.06.1977 | ||||
Felix van der Steen (bis 30.06.1998) | 02.04.1967 | ||||
Christoph Chylla (bis 30.06.1998) | 06.05.1976 | ||||
Michael Butrej (bis 30.06.1998) | 26.06.1968 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Studtrucker (bis 30.06.1998) | 25.11.1966 | ||||
Lutz Schwerinski (bis 30.06.1998) | 18.02.1966 | ||||
Jens Paeslack (bis 30.06.1998) | 25.02.1974 | ||||
Marian Pagels (bis 30.06.1998) | 28.08.1976 | ||||
Gustav Policella (bis 31.12.1997) | 14.09.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 25.09.1997 16:45 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |