Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mirko Votava (bis 30.06.1998) | 25.04.1956 | ||||
Co-Trainer | |||||
Krzysztof Zając (bis 30.06.2000) | 25.02.1958 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Eilenberger (bis 31.12.1999) | 16.11.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Wiesław Cisek (bis 30.06.2001) | 02.01.1963 | ||||
Marco Grote (bis 31.12.1999) | 11.10.1972 | ||||
Jörg-Uwe Klütz (bis 30.06.1999) | 27.07.1968 | ||||
Maciej Janiak (bis 30.06.1998) | 16.08.1975 | ||||
5 | Andrew Uwe (bis 30.06.1998) | 12.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Hendrik Völzke (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1999) | 22.03.1975 | ||||
Andreas Boll (bis 30.06.1999) | 06.08.1976 | ||||
Alexander Woloschin (bis 30.06.1999) | 04.04.1968 | ||||
Michael Hennig (bis 30.06.1999) | 04.06.1972 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1998) | 25.04.1956 | ||||
Carsten Cordes (bis 30.06.1998) | 19.09.1977 | ||||
Timo Ehle (bis 30.06.1998) | 02.11.1970 | ||||
Thomas Goch (bis 30.06.1998) | 04.10.1970 | ||||
Carsten Herrmann (bis 30.06.1998) | 06.12.1964 | ||||
Pavel Vandas (bis 30.06.1998) | 08.04.1967 | ||||
Sturm | |||||
Collins Etebu (bis 31.12.1999) | 22.04.1970 | ||||
Frank Ordenewitz (bis 30.06.1999) | 25.03.1965 | ||||
Stefan Meyer (bis 30.06.1999) | 30.04.1971 | ||||
Horst Elberfeld (bis 30.06.1998) | 18.09.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.1997 15:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |