Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Bommer (bis 30.04.1998) | 19.08.1957 | ||||
Torwart | |||||
Michael Höck (bis 30.06.2000) | 09.06.1969 | ||||
Dieter Heimen (bis 30.06.1998) | 07.03.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Fellhauer (bis 30.06.1999) | 16.09.1971 | ||||
Ralf Ebner (bis 30.06.1999) | 02.12.1963 | ||||
Reinhold König (bis 30.06.1999) | 07.08.1967 | ||||
Matthias Hohmann (bis 30.06.1998) | 11.02.1972 | ||||
Jürgen Strube (bis 30.06.1998) | 25.07.1970 | ||||
Torsten Chmielewski (bis 30.09.1997) | 21.01.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Scherdel (bis 30.06.1999) | 04.06.1966 | ||||
Frank Stier (bis 30.06.1998) | 09.06.1971 | ||||
Roman Hanus (bis 30.06.1998) | 07.06.1968 | ||||
Tobias Schächter (bis 30.06.1998) | 13.10.1970 | ||||
Michael Sommer (bis 30.06.1998) | 19.12.1968 | ||||
Klaus Perfetto (bis 30.06.1998) | 13.09.1964 | ||||
Sven Henning (bis 30.06.1998) | |||||
Sturm | |||||
Christoph Teinert (bis 30.06.1998) | 30.01.1980 | ||||
Karl-Heinz Lutz (bis 30.06.1998) | 08.03.1975 | ||||
David Behlil (bis 30.06.1998) | 08.06.1970 | ||||
Frederick Commodore (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1998) | 07.08.1975 | ||||
Željko Dakić (bis 30.06.1998) | 27.06.1967 | ||||
Haris Karamehmedovic (bis 30.06.1998) | 17.04.1968 | ||||
Marc Volke (bis 31.12.1997) | 13.03.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.1997 19:30 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.09.1997 19:00 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |