Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Walter Junghans (bis 30.06.1999) | 26.10.1958 | ||||
Trainer | |||||
Bernd Schuster (bis 30.06.1999) | 22.12.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
Colin Bell (bis 30.03.1999) | 05.08.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Pröll (bis 30.06.2003) | 28.08.1979 | |||
1 | Andreas Menger (bis 31.12.1998) | 11.09.1972 | |||
16 | Sebastian Selke (bis 30.06.2000) | 22.02.1974 | |||
Abwehr | |||||
2 | Carsten Cullmann (bis 30.06.2007) | 05.03.1976 | |||
4 | Dennis Grassow (bis 30.06.1999) | 10.10.1971 | |||
5 | Spasoje Bulajič (bis 30.06.2002) | 24.11.1975 | |||
6 | Dirk Schuster (bis 30.06.1999) | 29.12.1967 | |||
20 | Thomas Cichon (bis 30.06.2004) | 09.07.1976 | |||
26 | Alexander Voigt (bis 30.06.2000) | 13.04.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Claudio Marasa (bis 30.06.1999) | 01.10.1978 | ||||
2 | Markus Bähr (bis 30.06.2000) | 10.09.1974 | |||
3 | Karsten Hutwelker (bis 30.06.1999) | 27.08.1971 | |||
7 | Ralf Hauptmann (bis 30.06.2001) | 20.09.1968 | |||
8 | Dorinel Munteanu (bis 30.06.1999) | 25.06.1968 | |||
10 | Claus-Dieter Wollitz (bis 30.06.2001) | 19.07.1965 | |||
10 | Goran Vučević (bis 30.06.1999) | 18.05.1971 | |||
15 | Christian Springer (bis 30.06.2006) | 15.07.1971 | |||
24 | Michael Rösele (bis 30.09.2000) | 07.10.1974 | |||
30 | Dirk Lottner (ab 01.11.1998) (bis 30.06.2004) | 04.03.1972 | |||
Sturm | |||||
9 | Georgi Donkow (bis 29.03.2002) | 02.06.1970 | |||
11 | Khodadad Azizi (bis 30.06.2000) | 22.06.1971 | |||
13 | Holger Gaißmayer (bis 30.11.1998) | 02.07.1970 | |||
14 | Luciano Emílio (bis 30.06.1999) | 12.12.1978 | |||
17 | Ralph Hasenhüttl (bis 30.06.1999) | 09.08.1967 | |||
22 | Stephan Glaser (bis 30.06.2000) | 11.03.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1998 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |