Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Warken (ab 06.05.1999) (bis 30.06.1999) | 05.03.1951 | ||||
Ulrich Sude (ab 16.09.1998) (bis 05.05.1999) | 19.04.1956 | ||||
Dirk Karkuth (bis 15.09.1998) | 09.01.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Peter Eich (bis 30.06.2001) | 18.06.1963 | |||
12 | Harald Ebertz (bis 30.06.2001) | 18.05.1967 | |||
Abwehr | |||||
Carsten Birk (bis 30.06.2000) | 01.10.1977 | ||||
Jens Gerlach (bis 30.06.2000) | 03.07.1970 | ||||
Torsten Wruck (bis 30.06.2000) | 02.07.1969 | ||||
Matthias Sellmann (bis 30.06.2000) | 16.01.1973 | ||||
Helmut Gabriel (bis 30.06.1999) | 03.10.1968 | ||||
Ralf Voigt (ab 16.08.1998) (bis 30.06.1999) | 31.12.1965 | ||||
Patrick Klyk (bis 30.06.1999) | 01.10.1975 | ||||
Joachim Trautmann (bis 30.06.1999) | 16.08.1967 | ||||
3 | Anthony Tiéku (bis 30.06.2001) | 16.03.1974 | |||
16 | Raphael Susic (bis 30.06.2002) | 21.05.1968 | |||
Mittelfeld | |||||
Olivier Caillas (bis 30.06.2000) | 02.12.1977 | ||||
Jean-Philippe Séchet (bis 30.06.2000) | 15.07.1965 | ||||
Franz Weber (bis 31.12.1999) | 25.05.1965 | ||||
Slaven Stanic (bis 31.08.1999) | 23.08.1974 | ||||
Charles Haffner (bis 30.06.1999) | 06.01.1976 | ||||
Paolo da Palma (bis 30.06.1999) | 18.03.1966 | ||||
Juan Carlos Corvalan (bis 30.06.1999) | 28.03.1978 | ||||
Patrick Bick (bis 30.06.1999) | 12.03.1977 | ||||
Dario Brose (bis 30.06.1999) | 27.01.1970 | ||||
Ulrich Braun (bis 30.06.1999) | 27.06.1975 | ||||
24 | Anatoli Muschinka (ab 01.01.1999) (bis 30.06.2003) | 19.08.1970 | |||
26 | Stephen Musa (bis 30.06.2002) | 06.09.1974 | |||
Sturm | |||||
Michael Petri (bis 30.06.2000) | 23.11.1977 | ||||
Branko Zibert (bis 30.06.2000) | 14.07.1968 | ||||
Taifour Diane (bis 30.06.1999) | 01.11.1972 | ||||
8 | Sambo Choji (bis 30.06.2002) | 13.03.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1998 18:00 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |